HOTELES SIGSER SL - EXTINGUIDA
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social HOTELES SIGSER SL
CIF B64817273
Capital Social 900000.0 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 06/03/2008
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE HOTELES SIGSER SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HOTELES SIGSER SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Borrell Calonge Carlos | Consejero | 17/01/2014 | |
Borrell De Valles Agustin | Consejero | 17/01/2014 | |
Freixinet Mora Mariano | Liquidador | 17/01/2014 | 17/01/2014 |
Freixinet Mora Mariano | Consejero | 17/01/2014 | |
Mercader Miro Josep Maria | Presidente | 17/01/2014 | |
Mercader Miro Josep Maria | PRES.EJECUT. | 17/01/2014 | |
Mercader Miro Josep Maria | Consejero | 17/01/2014 | |
Mercader Miro Josep Maria | Consejero Delegado | 17/01/2014 | |
Molins Lopez Rodo Joaquim | REPR.143 RRM | 23/11/2009 | 17/01/2014 |
OTINIX SL | Consejero | 23/11/2009 | 17/01/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE HOTELES SIGSER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40916 , F 181, S 8, H B 369830, I/A 6 (17/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-17-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40916 , F 181, S 8, H B 369830, I/A 6 (17/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-17-08
Consejero Delegado
Consejero
Liquidador
PRES.EJECUT.
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40916 , F 181, S 8, H B 369830, I/A 6 (17/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-17-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-158-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-182-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40916 , F 181, S 8, H B 369830, I/A 5 (11/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-13-08
Consejero
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40916 , F 181, S 8, H B 369830, I/A 4 (23/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-231-08
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40916 , F 181, S 8, H B 369830, I/A 4 (23/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-231-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-182-08
Capital Anterior: | 630.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 270.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 900.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 42,86 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40474 , F 28, S 8, H B 369830, I/A 3 (02/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-10-08