HOTELES ALFA PENEDES SA - EXTINGUIDA
Municipio Vilafranca del Penedès
Provincia Barcelona
Razón Social HOTELES ALFA PENEDES SA
CIF A58634890
Actividad Hoteles y alojamientos similares
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE HOTELES ALFA PENEDES SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HOTELES ALFA PENEDES SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Espla Lopez Del Rincon Javier | Administrador Concursal | 27/11/2014 | 26/03/2018 |
Perez Vila Maria Aranzazu | Secretario | 27/05/2014 | 28/10/2015 |
Perez Vila Maria Aranzazu | Consejero | 27/05/2014 | 28/10/2015 |
Roig Ortiz Luis Carlos | Presidente | 27/05/2014 | 28/10/2015 |
Roig Ortiz Luis Carlos | Consejero | 27/05/2014 | 28/10/2015 |
Sansalvado Alsina Antoni | Consejero | 27/05/2014 | 28/10/2015 |
BASCARA SL | Presidente | 22/01/2009 | 27/05/2014 |
BASCARA SL | Consejero | 22/01/2009 | 27/05/2014 |
MANOIN 64 SL | Consejero | 22/01/2009 | 27/05/2014 |
PCS SL | Secretario | 22/01/2009 | 27/05/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE HOTELES ALFA PENEDES SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34033 , F 73, S 8, H B 16933, I/A 22 (26/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-65-08
- JUZGADO MERCANTIL 10 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 630/2014, AUTO FIRME DE FECHA 23/12/2016, CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34033 , F 73, S 8, H B 16933, I/A 22 (26/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-65-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34033 , F 73, S 8, H B 16933, I/A 22 (26/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-65-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34033 , F 72, S 8, H B 16933, I/A 21 (28/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-211-08
- JUZGADO MERCANTIL 10 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 630/2014, RESOLUCIONES FIRMES DE FECHA 29/10/2014 Y 02/03/2015, APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION Y APROBACION DEL PLAN DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34033 , F 72, S 8, H B 16933, I/A 21 (28/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-211-08
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34033 , F 72, S 8, H B 16933, I/A 21 (28/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-211-08
- JUZGADO MERCANTIL 10 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO ABREVIADO DE CONCURSO VOLUNTARIO 630/2014, AUTO FIRME DE FECHA 28/07/2014, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34033 , F 71, S 8, H B 16933, I/A 20 (27/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-232-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34033 , F 71, S 8, H B 16933, I/A 20 (27/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-232-08
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34033 , F 71, S 8, H B 16933, I/A 19 (27/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-104-08
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34033 , F 71, S 8, H B 16933, I/A 19 (27/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-104-08