HOTELERA BAJO ARAGON SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Zaragoza, 13
Código Postal 44600
Municipio Alcañiz
Provincia Teruel
Razón Social HOTELERA BAJO ARAGON SL
CIF B44010593
Actividad Hoteles y alojamientos similares
Página Web www.hotelsenante.com
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Senante Fuster Juan Antonio
VINCULACIONES DE HOTELERA BAJO ARAGON SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HOTELERA BAJO ARAGON SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Senante Fuster Juan Antonio | Presidente | 12/06/2014 | 05/12/2018 |
Senante Fuster Juan Antonio | Consejero | 12/06/2014 | 05/12/2018 |
Senante Fuster Juan Antonio | Apoderado Mancomunado | 17/06/2014 | 05/12/2018 |
Senante Lop Maria Isabel | Consejero | 12/06/2014 | 05/12/2018 |
Senante Macipe Francisco Javier | Secretario | 12/06/2014 | 05/12/2018 |
Senante Macipe Francisco Javier | Consejero | 12/06/2014 | 05/12/2018 |
Senante Macipe Francisco Javier | Apoderado Mancomunado | 17/06/2014 | 05/12/2018 |
Senante Romero Fernando | Consejero | 12/06/2014 | 05/12/2018 |
Senante Larrosa Antonio | Secretario | 12/06/2014 | |
Senante Larrosa Eliseo | Presidente | 12/06/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE HOTELERA BAJO ARAGON SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 232, L 232, F 141, S 8, H TE 981, I/A 12 (05/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-249-44
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 232, L 232, F 141, S 8, H TE 981, I/A 12 (05/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-249-44
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:HOTELERA BAJO ARAGON SL
Nif:B44010593
Cese de las limitaciones de las facultades de administración Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION NUMERO 1 DE TERUEL
Juez / Ponente:JUAN JOSE CORTES HIDALGO
Fecha de Resolución:16/11/2018
Número Procedimiento Concursal:411/2018
Datos Registrales:
Tomo:
232
Libro:
232
Folio:
141
Hoja:
8-981
Inscripción:
12
Fecha Inscripción05/12/2018
Registro:Registro Mercantil de Teruel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 232, L 232, F 141, S 8, H TE 981, I/A 12 (05/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-249-44
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:HOTELERA BAJO ARAGON SL
Nif:B44010593
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION NUMERO 1 DE TERUEL
Juez / Ponente:JUAN JOSE CORTES HIDALGO
Fecha de Resolución:16/11/2018
Número Procedimiento Concursal:411/2018
Datos Registrales:
Tomo:
232
Libro:
232
Folio:
141
Hoja:
8-981
Inscripción:
12
Fecha Inscripción05/12/2018
Registro:Registro Mercantil de Teruel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 232, L 232, F 141, S 8, H TE 981, I/A 12 (05/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-249-44
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:HOTELERA BAJO ARAGON SL
Nif:B44010593
Resolución sobre las facultades de administración
Órgano afectado:Administrador Único
Tipo resolución:Intervención
Juzgado:JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION NUMERO 1 DE TERUEL
Juez / Ponente:JUAN JOSE CORTES HIDALGO
Fecha de Resolución:16/11/2018
Número Procedimiento Concursal:411/2018
Datos Registrales:
Tomo:
232
Libro:
232
Folio:
141
Hoja:
8-981
Inscripción:
12
Fecha Inscripción05/12/2018
Registro:Registro Mercantil de Teruel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 232, L 232, F 141, S 8, H TE 981, I/A 12 (05/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-249-44
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:HOTELERA BAJO ARAGON SL
Nif:B44010593
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION NUMERO 1 DE TERUEL
Juez / Ponente:JUAN JOSE CORTES HIDALGO
Fecha de Resolución:16/11/2018
Número Procedimiento Concursal:411/2018
Datos Registrales:
Tomo:
232
Libro:
232
Folio:
141
Hoja:
8-981
Inscripción:
12
Fecha Inscripción05/12/2018
Registro:Registro Mercantil de Teruel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 232, L 232, F 141, S 8, H TE 981, I/A 12 (05/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-249-44
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 169, L 169, F 120, S 8, H TE 981, I/A 11 (17/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-119-44
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 169, L 169, F 120, S 8, H TE 981, I/A 10 (12/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-114-44
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 169, L 169, F 120, S 8, H TE 981, I/A 10 (12/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-114-44
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 169, L 169, F 120, S 8, H TE 981, I/A 9 (10/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-55-44