HOTEL VAPOR GRAN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl La Igualtat, 35
Código Postal 08222
Municipio Terrassa
Provincia Barcelona
Razón Social HOTEL VAPOR GRAN SL
CIF B63728182
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 18/01/2005
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE HOTEL VAPOR GRAN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HOTEL VAPOR GRAN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Abellan Perez Carlos | Apoderado | 12/07/2012 | 13/05/2015 |
Balague Ribalta Joan Ramon | Apoderado | 12/07/2012 | 13/05/2015 |
Buera Ribera Gerard | Apoderado | 12/07/2012 | 13/05/2015 |
Fuentes Barranco Emilio | Apoderado | 07/03/2012 | 13/05/2015 |
INMOBILIARIA ROCFORT SL | Apoderado | 07/03/2012 | 13/05/2015 |
L & G BUSSINES SL | Apoderado | 07/03/2012 | 13/05/2015 |
Roig Farran Trinitat | Administrador Concursal | 28/03/2013 | 13/05/2015 |
Royo Trallero David | Apoderado | 12/07/2012 | 13/05/2015 |
TERRASSA CONSTRUCCIONES DEL VALLES SL | Apoderado | 07/03/2012 | 13/05/2015 |
TERRASSA CONSTRUCCIONS DEL VALLES SL | Presidente | 07/10/2010 | 13/05/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE HOTEL VAPOR GRAN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39797 , F 108, S 8, H B 305848, I/A 20 (13/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-93-08
- JUZGADO MERCANTIL 2 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 20/2013, AUTO FIRME DE FECHA 03/03/2015, POR EL QUE SE ACUERDA LA CONCLUSION DEL CONCURSO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39797 , F 108, S 8, H B 305848, I/A 20 (13/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-93-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39797 , F 108, S 8, H B 305848, I/A 20 (13/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-93-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39797 , F 107, S 8, H B 305848, I/A 19 (28/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-233-08
- JUZGADO MERCANTIL 2 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 20/2013, AUTOS FIRMES DE FECHAS 18/06/2013: APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION Y 25/9/2013: APROBACION DEL PLAN DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39797 , F 107, S 8, H B 305848, I/A 19 (28/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-233-08
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39797 , F 107, S 8, H B 305848, I/A 19 (28/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-233-08
- JUZGADO MERCANTIL 2 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO ORDINARIO DE CONCURSO VOLUNTARIO 20/2013, AUTO FIRME DE FECHA 30/01/2013, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39797 , F 107, S 8, H B 305848, I/A 18 (28/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-65-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39797 , F 107, S 8, H B 305848, I/A 18 (28/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-65-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39797 , F 106, S 8, H B 305848, I/A 17 (12/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-140-08
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39797 , F 106, S 8, H B 305848, I/A 16 (07/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-56-08