HOTEL TENERIFE GOLF SA - EXTINGUIDA
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Razón Social HOTEL TENERIFE GOLF SA
CIF A38823282
Capital Social 318800.0 Euros
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE HOTEL TENERIFE GOLF SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HOTEL TENERIFE GOLF SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Campos Castro Modesto | Liquidador Solidario | 24/03/2017 | 17/08/2017 |
Montalat Mallol Jose Maria | Liquidador Solidario | 24/03/2017 | 17/08/2017 |
ALGLEZ ARQUITECTURA Y URBANISMO SL | Consejero Delegado Mancomunado | 27/07/2012 | 24/03/2017 |
ALGLEZ ARQUITECTURA Y URBANISMO SL | Consejero | 27/07/2012 | 24/03/2017 |
GOPO SL | Consejero | 27/07/2012 | 24/03/2017 |
GOPO SL | Vicepresidente | 27/07/2012 | 24/03/2017 |
GOPO SL | Consejero Delegado Mancomunado | 27/07/2012 | 24/03/2017 |
MENGIN SA | Secretario | 27/07/2012 | 24/03/2017 |
MENGIN SA | Consejero Delegado Mancomunado | 27/07/2012 | 24/03/2017 |
MENGIN SA | Consejero | 27/07/2012 | 24/03/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE HOTEL TENERIFE GOLF SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2720 , F 197, S 8, H TF 37174, I/A 11 (17/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-166-38
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2720 , F 197, S 8, H TF 37174, I/A 11 (17/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-166-38
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2720 , F 196, S 8, H TF 37174, I/A 10 (24/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-68-38
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2720 , F 196, S 8, H TF 37174, I/A 10 (24/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-68-38
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2720 , F 196, S 8, H TF 37174, I/A 10 (24/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-68-38
- Como consecuencia de la reducción de capital social, se agrupan y renumeran las acciones, adjudicándose en la misma proporción de las que eran titulares los accionistas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2720 , F 196, S 8, H TF 37174, I/A 9 (20/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-47-38
Capital Anterior: | 1.459.200,00 | Euros |
Disminución de capital | 1.140.400,00 | Euros |
Capital Actual: | 318.800,00 | Euros |
Porcentaje: | 78,15 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2720 , F 196, S 8, H TF 37174, I/A 9 (20/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-47-38
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2720 , F 195, S 8, H TF 37174, I/A 8 (27/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-151-38
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2720 , F 195, S 8, H TF 37174, I/A 8 (27/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-151-38
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2011)
CVE: BORME-B-2011-66-38