HOTEL MAZARREDO 61 SA - EXTINGUIDA
Dirección social Alam Mazarredo, 61
Municipio Bilbao
Provincia Bizkaia
Razón Social HOTEL MAZARREDO 61 SA
CIF A95065728
Actividad Hoteles y alojamientos similares
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único SIC TRANSIT GLORIA MUNDI SL
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE HOTEL MAZARREDO 61 SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HOTEL MAZARREDO 61 SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 17/12/2012 | 18/10/2016 |
Fernandez Acha Raul | Apoderado | 28/04/2011 | 18/10/2016 |
SIC TRANSIT GLORIA MUNDI SL | Administrador Unico | 24/10/2012 | 18/10/2016 |
Couto Sagredo Pablo | Apoderado Solidario | 04/11/2015 | |
Pereira Fernandez Juan Luis | Apoderado Solidario | 16/04/2014 | |
KPMG AUDITORES SL | Auditor | 17/12/2012 | |
Couto Sagredo Pablo | Secretario | 20/12/2010 | 24/10/2012 |
Couto Sagredo Pablo | Consejero | 20/12/2010 | 24/10/2012 |
Ibañez Gonzalez Jose Luis | Consejero | 20/12/2010 | 24/10/2012 |
Iraculis Miguel Antonio | Presidente | 20/12/2010 | 24/10/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE HOTEL MAZARREDO 61 SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3928 , F 183, S 8, H BI 27235, I/A 20 (18/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-205-48
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:HOTEL MAZARREDO 61 SA
Nif:A95065728
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE VITORIA-GASTEIZ
Número:1
Juez / Ponente:MARIA TERESA TRINIDAD SANTOS
Fecha de Resolución:12/05/2016
Número Procedimiento Concursal:151/2016
Datos Registrales:
Tomo:
3928
Libro:
0
Folio:
183
Hoja:
8-27235
Inscripción:
20
Fecha Inscripción18/10/2016
Registro:Registro Mercantil de Bizkaia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3928 , F 183, S 8, H BI 27235, I/A 20 (18/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-205-48
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:HOTEL MAZARREDO 61 SA
Nif:A95065728
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE VITORIA-GASTEIZ
Número:1
Juez / Ponente:MARIA TERESA TRINIDAD SANTOS
Fecha de Resolución:12/05/2016
Número Procedimiento Concursal:151/2016
Datos Registrales:
Tomo:
3928
Libro:
0
Folio:
183
Hoja:
8-27235
Inscripción:
20
Fecha Inscripción18/10/2016
Registro:Registro Mercantil de Bizkaia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3928 , F 183, S 8, H BI 27235, I/A 20 (18/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-205-48
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3928 , F 183, S 8, H BI 27235, I/A 19 (25/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-23-48
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3928 , F 183, S 8, H BI 27235, I/A 18 (04/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-216-48
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3928 , F 183, S 8, H BI 27235, I/A 17 (16/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-82-48
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3928 , F 183, S 8, H BI 27235, I/A 16 (17/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-249-48
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3928 , F 183, S 8, H BI 27235, I/A 16 (17/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-249-48
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICADOS los Artículos 3º, 7º, 10º, 15º, 17º, 18º, 19º, 20º, 21º, 22º, 23º, 24º, 25º, 26º, 27º, 28º, 29º, 30º, 31º, 32º, 33º, 34º de los Estatutos Sociales, como consecuencia del cambio de estructura del órgano de administración..Cambiodel Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3928 , F 165, S 8, H BI 27235, I/A 15 (24/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-216-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3928 , F 165, S 8, H BI 27235, I/A 15 (24/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-216-48