HOTEL LA BALCONADA SL - EXTINGUIDA
Provincia Asturias
Razón Social HOTEL LA BALCONADA SL
CIF B33520925
Actividad Hoteles y alojamientos similares
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE HOTEL LA BALCONADA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HOTEL LA BALCONADA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ruiz Centeno Francisco Javier | Administrador Unico | 07/08/2020 | 30/05/2022 |
Ruiz Centeno Francisco Javier | Liquidador | 30/05/2022 | 30/05/2022 |
Centeno Marquez Maria Covadonga | Administrador Unico | 09/02/2017 | 07/08/2020 |
Ruiz Centeno Santiago | Administrador Unico | 11/05/2011 | 09/02/2017 |
Ruiz Centeno Francisco Javier | Administrador Unico | 11/05/2011 |
ACTOS BORME DE HOTEL LA BALCONADA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2251 , F 196, S 8, H AS 17737, I/A 7 (30/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-107-33
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2251 , F 196, S 8, H AS 17737, I/A 7 (30/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-107-33
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2251 , F 196, S 8, H AS 17737, I/A 7 (30/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-107-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2251 , F 196, S 8, H AS 17737, I/A 7 (30/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-107-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2251 , F 196, S 8, H AS 17737, I/A 6 (07/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-160-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2251 , F 196, S 8, H AS 17737, I/A 6 (07/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-160-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2251 , F 196, S 8, H AS 17737, I/A 5 (09/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-36-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2251 , F 196, S 8, H AS 17737, I/A 5 (09/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-36-33
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-194-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2251 , F 196, S 8, H AS 17737, I/A 4 (11/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-98-33