HOTEL INVESTMENTS AND LEISURE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Gremi de Cirurgians I Barbers, 48
Código Postal 07004
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Mapa Ver Mapa
Razón Social HOTEL INVESTMENTS AND LEISURE SL
CIF B57962201
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Hoteles y alojamientos similares
Fecha de Constitución 30/03/2016
Órgano Administración Administrador único
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE HOTEL INVESTMENTS AND LEISURE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HOTEL INVESTMENTS AND LEISURE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aguila Llorens Francisco Javier | Administrador Unico | 07/04/2016 | 07/08/2019 |
Amresorts Europe Holdings Gmbh | Socio Unico | 27/05/2019 | 07/08/2019 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 28/12/2018 | 07/08/2019 |
Estela Somoza Gabriel Francisco | Apoderado Mancomunado Solidario | 05/11/2018 | 07/08/2019 |
Oria Rived Andres Felipe | Apoderado Mancomunado Solidario | 05/11/2018 | 07/08/2019 |
Moragues Serra Jaume | Apoderado Mancomunado Solidario | 05/11/2018 | 04/06/2019 |
ALUA HOTELS GROUP SL | Socio Unico | 07/04/2016 | 18/03/2019 |
Estela Somoza Gabriel Francisco | Apoderado Solidario | 03/06/2016 | 05/11/2018 |
Estela Somoza Gabriel Francisco | Apoderado Mancomunado | 03/06/2016 | 05/11/2018 |
Moragues Serra Jaume | Apoderado Mancomunado | 03/06/2016 | 05/11/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE HOTEL INVESTMENTS AND LEISURE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2815 , F 16, S 8, H PM 78460, I/A 9 (07/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-156-07
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2815 , F 16, S 8, H PM 78460, I/A 9 (07/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-156-07
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2815 , F 16, S 8, H PM 78460, I/A 9 (07/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-156-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2815 , F 16, S 8, H PM 78460, I/A 9 (07/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-156-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2815 , F 16, S 8, H PM 78460, I/A 9 (07/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-156-07
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2653 , F 96, S 8, H PM 78460, I/A 8 (04/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-109-07
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2653 , F 96, S 8, H PM 78460, I/A 7 (27/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-103-07
- C/ GREMI DE CIRURGIANS I BARBERS 48 2 E - POLIGONO (PALMA DE MALLORCA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2653 , F 96, S 8, H PM 78460, I/A 6 (28/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-4-07
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2653 , F 96, S 8, H PM 78460, I/A 5 (28/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-4-07
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2653 , F 96, S 8, H PM 78460, I/A 4 (05/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-218-07