HOTEL EQUIPMENT AND SUPPLIES SOLUTIONS SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ ANARDI AREA, Nº5, EDIF. CIDEMCO-TECNALIA.
Código Postal 20730
Municipio Azpeitia
Provincia Gipuzkoa
Razón Social HOTEL EQUIPMENT AND SUPPLIES SOLUTIONS SL
CIF B75090266
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de muebles, alfombras y aparatos de iluminación
Fecha de Constitución 06/06/2013
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE HOTEL EQUIPMENT AND SUPPLIES SOLUTIONS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HOTEL EQUIPMENT AND SUPPLIES SOLUTIONS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DOM-MCM SA | Presidente | 18/07/2013 | 27/12/2017 |
DOM-MCM SA | Liquidador | 27/12/2017 | 27/12/2017 |
DOM-MCM SA | Consejero | 18/07/2013 | 27/12/2017 |
Eredu Scoop Ltda | Consejero | 18/07/2013 | 27/12/2017 |
Eredu Scoop Ltda | Liquidador | 27/12/2017 | 27/12/2017 |
FGM SCOOP | Consejero | 18/07/2013 | 27/12/2017 |
FURNITURE GROUP MUEBLE SL | Liquidador | 27/12/2017 | 27/12/2017 |
Garcia Gomez Gregorio Jose | Apoderado | 31/03/2015 | 27/12/2017 |
INDUSTRIAS DEL ACERO CIANCO SL | Consejero | 18/07/2013 | 27/12/2017 |
INDUSTRIAS DEL ACERO CIANCO SL | Secretario | 14/07/2016 | 27/12/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE HOTEL EQUIPMENT AND SUPPLIES SOLUTIONS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2609 , F 105, S 8, H SS 35592, I/A 4 (27/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-12-20
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2609 , F 105, S 8, H SS 35592, I/A 4 (27/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-12-20
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2609 , F 105, S 8, H SS 35592, I/A 4 (27/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-12-20
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2609 , F 105, S 8, H SS 35592, I/A 4 (27/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-12-20
Consejero
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2609 , F 105, S 8, H SS 35592, I/A 4 (27/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-12-20
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2609 , F 105, S 8, H SS 35592, I/A 3 (14/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-140-20
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2609 , F 105, S 8, H SS 35592, I/A 3 (14/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-140-20
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2609 , F 104, S 8, H SS 35592, I/A 2 (31/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-66-20
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2609 , F 101, S 8, H SS 35592, I/A 1 (18/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-140-20
Dirección:C/ ANARDI AREA, Nº5, EDIF. CIDEMCO-TECNALIA. (AZPEITIA)
Comienzo de operaciones:06/06/13
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:la promoción, comercialización, distribución, suministro, venta e instalación de toda clase de mobiliario, sus accesorios o complementos y otros productos y elementos necesarios para la construcción y puesta en marcha de un hotel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2609 , F 101, S 8, H SS 35592, I/A 1 (18/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-140-20