HOTEL CONDES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avgda Barcelona, 85
Código Postal 25001
Municipio Lleida
Provincia Lleida
Mapa Ver Mapa
Razón Social HOTEL CONDES SL
CIF B25693060
Capital Social 338600.0 Euros
Actividad Hoteles y alojamientos similares
Fecha de Constitución 16/07/2009
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE HOTEL CONDES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HOTEL CONDES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Borobia Marton Maria Esther | Apoderado Solidario | 19/12/2011 | 20/02/2019 |
Borobia Marton Maria Esther | Apoderado Mancomunado | 19/12/2011 | 20/02/2019 |
Carrion Moyano Julian | Apoderado Solidario | 19/12/2011 | 20/02/2019 |
Carrion Moyano Julian | Apoderado Mancomunado | 19/12/2011 | 20/02/2019 |
Pajares Oliva Teresa | Apoderado Solidario | 19/12/2011 | 20/02/2019 |
Pajares Oliva Teresa | Apoderado Mancomunado | 19/12/2011 | 20/02/2019 |
Vinaches Soler Juan Antonio | Liquidador | 20/02/2019 | 20/02/2019 |
Vinaches Soler Juan Antonio | Administrador Unico | 24/12/2012 | 20/02/2019 |
Rocafort Badias Ramon | Apoderado | 24/12/2012 | 06/03/2014 |
AUTOTRACTOR SA | Administrador Unico | 30/11/2011 | 24/12/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE HOTEL CONDES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1203 , F 225, S 8, H L 23923, I/A 8 (20/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-40-25
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1203 , F 225, S 8, H L 23923, I/A 8 (20/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-40-25
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1203 , F 225, S 8, H L 23923, I/A 8 (20/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-40-25
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1203 , F 225, S 8, H L 23923, I/A 8 (20/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-40-25
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1203 , F 225, S 8, H L 23923, I/A 8 (20/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-40-25
- Procede declarar al ejecutado "HOTEL CONDES, S.L." en situación de insolvencia legal por importe de 77.049 euros de principal. Insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional, y procédase al archivo de las actuaciones previa anotación en el libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en los sucesivo se conocen nuevos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1203 , F 225, S 8, H L 23923, I/A A (13/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-200-25
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1203 , F 224, S 8, H L 23923, I/A 7 (06/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-53-25
Capital Anterior: | 3.600,00 | Euros |
Aumento de capital: | 335.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 338.600,00 | Euros |
Porcentaje: | 9.305,56 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1203 , F 224, S 8, H L 23923, I/A 6 (24/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-3-25
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1203 , F 28, S 8, H L 23923, I/A 5 (24/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-3-25
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1203 , F 27, S 8, H L 23923, I/A 4 (24/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-3-25