HOSTESSES MARKETING SERVICE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Motors, 150
Código Postal 08038
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social HOSTESSES MARKETING SERVICE SL
CIF B60607629
Capital Social 70516.74 Euros
Actividad Organización de convenciones y ferias de muestras
Órgano Administración Administrador único
Auditor Castarlenas Cariello Jose Ramon
VINCULACIONES DE HOSTESSES MARKETING SERVICE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HOSTESSES MARKETING SERVICE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Castarlenas Cariello Jose Ramon | Auditor | 10/08/2009 | 14/11/2023 |
Del Campo Longaron Mario | Administrador Unico | 16/11/2009 | 14/11/2023 |
Del Campo Longaron Mario | Liquidador | 14/11/2023 | 14/11/2023 |
Del Campo Garate Jose Antonio | Apoderado | 16/11/2009 | 16/08/2022 |
Rodriguez Forcadell Maria Rita | Administrador | 16/11/2009 |
ACTOS BORME DE HOSTESSES MARKETING SERVICE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32131 , F 70, S 8, H B 115583, I/A 15 (14/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-223-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32131 , F 70, S 8, H B 115583, I/A 15 (14/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-223-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32131 , F 70, S 8, H B 115583, I/A 15 (14/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-223-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32131 , F 70, S 8, H B 115583, I/A 14 (16/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-160-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-204-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2011)
CVE: BORME-B-2011-55-08
- CL MOTORS Num.150 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32131 , F 70, S 8, H B 115583, I/A 13 (17/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-248-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-226-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32131 , F 69, S 8, H B 115583, I/A 12 (16/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-227-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32131 , F 68, S 8, H B 115583, I/A 11 (16/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-227-08