HOSTELGIJON 2005 SL - EXTINGUIDA
Provincia Asturias
Razón Social HOSTELGIJON 2005 SL
CIF B33929845
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Fecha de Constitución 01/01/2006
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE HOSTELGIJON 2005 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HOSTELGIJON 2005 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvarez Almeida Jose Luis | Liquidador | 09/03/2018 | 09/03/2018 |
Alvarez Diaz Ricardo Juvenal | Administrador Mancomunado | 15/01/2009 | 09/03/2018 |
Alvarez Diaz Ricardo Juvenal | Administrador Solidario | 09/03/2018 | |
Crespo Garrido Vicente | Administrador Solidario | 19/01/2015 | 09/03/2018 |
Tascon Zapico Miguel Angel | Administrador Mancomunado | 15/01/2009 | 09/03/2018 |
Tascon Zapico Miguel Angel | Administrador Solidario | 19/01/2015 | |
Guede Bada Manuel | Administrador Mancomunado | 15/01/2009 | |
Muñiz Claros Arturo Manuel | Administrador Mancomunado | 15/01/2009 |
ACTOS BORME DE HOSTELGIJON 2005 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3469 , F 77, S 8, H AS 34282, I/A 4 (09/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-56-33
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3469 , F 77, S 8, H AS 34282, I/A 4 (09/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-56-33
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3469 , F 77, S 8, H AS 34282, I/A 4 (09/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-56-33
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3469 , F 77, S 8, H AS 34282, I/A 4 (09/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-56-33
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3469 , F 76, S 8, H AS 34282, I/A 3 (19/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-17-33
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3469 , F 76, S 8, H AS 34282, I/A 3 (19/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-17-33
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-174-33
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-151-33
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-157-33
- Se ha publicado a don RICARDO JUVENAL ALVAREZ DIAZ como Administrador mancomunado de la sociedad HOSTELGIJON 2005 S.L. cuando en realidad es administrador solidario.Se ha publicado a don MIGUEL ANGEL TASCON ZAPICO como Administrador mancomunado en la sociedad HOSTELGIJON 2005 S.L. cuando en realidad es administrador solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3469 , F 76, S 8, H AS 34282, I/A 2 (15/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-155-33