HOSTELERO GAMBITA IBERICA SL - EXTINGUIDA
Municipio Alcalá de Henares
Provincia Madrid
Razón Social HOSTELERO GAMBITA IBERICA SL
CIF B84440932
Actividad Establecimientos de bebidas
Fecha de Constitución 19/09/2005
Órgano Administración Administrador único
Propietario Navarro Coronado Carlos
VINCULACIONES DE HOSTELERO GAMBITA IBERICA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HOSTELERO GAMBITA IBERICA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Navarro Coronado Carlos | Socio Unico | 04/10/2011 | 18/09/2014 |
Navarro Coronado Carlos | Administrador Unico | 04/10/2011 | 18/09/2014 |
Navarro Coronado Carlos | Liquidador | 18/09/2014 | 18/09/2014 |
Luque Labella Constantino | Administrador Mancomunado | 04/10/2011 | |
Navarro Coronado Carlos | Administrador Mancomunado | 04/10/2011 | |
Navarro Coronado Rufino | Administrador Mancomunado | 04/10/2011 |
ACTOS BORME DE HOSTELERO GAMBITA IBERICA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21794 , F 49, S 8, H M 388273, I/A 3 (18/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-183-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21794 , F 49, S 8, H M 388273, I/A 3 (18/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-183-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21794 , F 49, S 8, H M 388273, I/A 3 (18/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-183-28
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21794 , F 49, S 8, H M 388273, I/A 3 (18/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-183-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21794 , F 49, S 8, H M 388273, I/A 2 (04/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-197-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21794 , F 49, S 8, H M 388273, I/A 2 (04/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-197-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21794 , F 49, S 8, H M 388273, I/A 2 (04/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-197-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21794 , F 49, S 8, H M 388273, I/A 2 (04/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-197-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-194-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-214-28