HOSTELERIA 1000 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Pl Eivissa, 21
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social HOSTELERIA 1000 SL
CIF B61882536
Capital Social 639697.24 Euros
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
VINCULACIONES DE HOSTELERIA 1000 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HOSTELERIA 1000 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Abellan Perez Carlos | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/10/2019 | 14/01/2021 |
Abellan Perez Carlos | Apoderado Solidario | 24/10/2019 | 14/01/2021 |
Balague Ribalta Joan Ramon | Apoderado Solidario | 24/10/2019 | 14/01/2021 |
Barberan Domenech Juan | Apoderado Solidario | 24/10/2019 | 14/01/2021 |
Barcelo Obregon Francisco Javier | Apoderado Solidario | 24/10/2019 | 14/01/2021 |
Buera Ribera Gerard | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/10/2019 | 14/01/2021 |
Buera Ribera Gerard | Apoderado Solidario | 24/10/2019 | 14/01/2021 |
Cosculluela Vidal Maria | Apoderado Solidario | 24/10/2019 | 14/01/2021 |
Cots Vega Francisco Javier | Apoderado Solidario | 24/10/2019 | 14/01/2021 |
Cruz Serra Lidia | Apoderado Solidario | 24/10/2019 | 14/01/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE HOSTELERIA 1000 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31434 , F 225, S 8, H B 189603, I/A 22 (14/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-14-08
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31434 , F 225, S 8, H B 189603, I/A 22 (14/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-14-08
Administrador
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31434 , F 225, S 8, H B 189603, I/A 22 (14/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-14-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART.5 : FIJACION DEL INICIO Y CIERRE DEL EJERCICIO SOCIAL, INICIANDOSE EL DIA 1 DE ENERO Y FINALIZANDO EL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31434 , F 225, S 8, H B 189603, I/A 21 (26/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-45-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31434 , F 225, S 8, H B 189603, I/A 20 (29/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-25-08
Apoderado Solidario
- Abellan Perez Carlos
- Balague Ribalta Joan Ramon
- Barberan Domenech Juan
- Barcelo Obregon Francisco Javier
- Buera Ribera Gerard
- Cosculluela Vidal Maria
- Cots Vega Francisco Javier
- Cruz Serra Lidia
- Escalera Hernandez Susana
- Fabregas Luelmo Enric
- Gomez Gonzalez Jorge
- Marcos Muñoz Carmen
- Mas Ribo Ricard
- Royo Trallero David
- Sala Costa-jussa Carlota
- Salmeron Davi Merce
- Sistach Manen Marc
- Vintro Fortuny Joan
- Vizcaino Prat Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31434 , F 224, S 8, H B 189603, I/A 19 (24/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-211-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31434 , F 223, S 8, H B 189603, I/A 18 (24/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-211-08
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31434 , F 223, S 8, H B 189603, I/A 17 (22/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-165-08
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31434 , F 223, S 8, H B 189603, I/A 17 (22/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-165-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31434 , F 223, S 8, H B 189603, I/A 16 (20/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-123-08