HOSTEBAR 98 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Ferrocarril, 38
Código Postal 28045
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social HOSTEBAR 98 SL
CIF B81951295
Actividad Otros servicios de comidas
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE HOSTEBAR 98 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HOSTEBAR 98 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Estany Espinalt Manuel Mateo | Representante | 04/03/2010 | 23/08/2017 |
Estany Espinalt Manuel Mateo | Liquidador | 23/08/2017 | 23/08/2017 |
Hernandez Cornejo Perez Jorge | Apoderado | 25/03/2010 | 23/08/2017 |
Hernandez Mozota Jose-javier | Apoderado | 13/02/2013 | 23/08/2017 |
INTERNATIONAL MEX BUSINESS SL | Administrador Unico | 14/01/2010 | 23/08/2017 |
Arias Ramos Rafael | Apoderado | 31/01/2011 | 13/02/2013 |
Henche Rico Carlos | Apoderado | 13/02/2013 | |
Martin Mora Morcillo Alberto | Apoderado | 13/02/2013 | |
Garcia Ortiz De Zarate Francisco Asier | Apoderado | 25/03/2010 | 29/05/2012 |
Leal Garcia Juan-manuel | Apoderado | 31/01/2011 | 29/05/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE HOSTEBAR 98 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21269 , F 49, S 8, H M 208701, I/A 35 (23/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-166-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21269 , F 49, S 8, H M 208701, I/A 35 (23/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-166-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21269 , F 49, S 8, H M 208701, I/A 35 (23/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-166-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21269 , F 49, S 8, H M 208701, I/A 35 (23/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-166-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21269 , F 49, S 8, H M 208701, I/A 34 (21/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-18-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21269 , F 48, S 8, H M 208701, I/A 33 (13/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-36-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21269 , F 48, S 8, H M 208701, I/A 32 (13/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-36-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21269 , F 48, S 8, H M 208701, I/A 31 (13/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-36-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21269 , F 48, S 8, H M 208701, I/A 30 (29/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-108-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21269 , F 47, S 8, H M 208701, I/A 29 (31/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-28-28