HOSTAL GUILLERMO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Pg Josep Mundet, 68
Código Postal 17252
Municipio Calonge i Sant Antoni
Provincia Girona
Razón Social HOSTAL GUILLERMO SL
CIF B17427725
Actividad Hoteles y alojamientos similares
Página Web www.restaurantguillermo.com
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE HOSTAL GUILLERMO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HOSTAL GUILLERMO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Meritxell Serra Freixas | Administrador Solidario | 14/12/2017 | 11/03/2022 |
Meritxell Serra Freixas | Liquidador Solidario | 11/03/2022 | 11/03/2022 |
Mireya Serra Freixas | Administrador Solidario | 14/12/2017 | 11/03/2022 |
Mireya Serra Freixas | Liquidador Solidario | 11/03/2022 | 11/03/2022 |
Rosa Freixas Bona | Administrador Solidario | 14/12/2017 | 11/03/2022 |
Rosa Freixas Bona | Liquidador Solidario | 11/03/2022 | 11/03/2022 |
Agustin Soto Osete | Apoderado | 24/07/2012 | 03/01/2018 |
Antonio Serra Cane | Administrador Solidario | 14/12/2017 |
ACTOS BORME DE HOSTAL GUILLERMO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 758 , F 112, S 8, H GI 14557, I/A 6 (11/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-54-17
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 758 , F 112, S 8, H GI 14557, I/A 6 (11/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-54-17
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 758 , F 112, S 8, H GI 14557, I/A 6 (11/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-54-17
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 758 , F 112, S 8, H GI 14557, I/A 6 (11/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-54-17
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 758 , F 112, S 8, H GI 14557, I/A 5 (03/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-7-17
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 758 , F 112, S 8, H GI 14557, I/A 4 (14/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-241-17
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 758 , F 112, S 8, H GI 14557, I/A 4 (14/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-241-17
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 758 , F 112, S 8, H GI 14557, I/A 3 (24/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-146-17
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-159-17
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-180-17