HOSPITIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Sarria, 102
Código Postal 08017
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social HOSPITIA SL
CIF B87322681
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 26/06/2015
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único HOTEL INVESTMENT PARTNERS SA
Propietario Hispania Activos Inmobiliarios Socimi Sociedad Ano
VINCULACIONES DE HOSPITIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HOSPITIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Caballero Martinez Jose Gabriel | Apoderado Mancomunado | 25/03/2019 | 05/01/2022 |
Carrascosa Cendan Sergio | Apoderado Mancomunado Solidario | 25/03/2019 | 05/01/2022 |
Culubret Canal Ilona | Apoderado Mancomunado Solidario | 25/03/2019 | 05/01/2022 |
Davies Simon David Austin | Apoderado Mancomunado | 25/03/2019 | 05/01/2022 |
Gomez De Cadiñanos Maure Carmen | Apoderado Mancomunado Solidario | 25/03/2019 | 05/01/2022 |
Gonzalez Fuster Joan Josep | Apoderado Mancomunado | 25/03/2019 | 05/01/2022 |
Hernandez Puertolas Pavia Alejandro | Representante | 19/03/2019 | 05/01/2022 |
HI PARTNERS HOLDCO VALUE ADDED SAU | Apoderado | 14/01/2019 | 05/01/2022 |
Hispania Activos Inmobiliarios Socimi Sociedad Ano | Socio Unico | 06/07/2016 | 05/01/2022 |
Hoffman Solveig Diana | Apoderado Mancomunado | 25/03/2019 | 05/01/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE HOSPITIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46913 , F 216, S 8, H B 535147, I/A 19 (05/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-8-08
- DECLARACION DE CAMBIO DE SOCIO UNICO. NUEVO SOCIO UNICO: HIP HISTORY HOTELS I S.L
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46913 , F 216, S 8, H B 535147, I/A 18 (27/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-104-08
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46913 , F 213, S 8, H B 535147, I/A 17 (18/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-98-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46913 , F 213, S 8, H B 535147, I/A 17 (18/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-98-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46913 , F 211, S 8, H B 535147, I/A 16 (18/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-98-08
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46913 , F 211, S 8, H B 535147, I/A 16 (18/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-98-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46913 , F 211, S 8, H B 535147, I/A 15 (14/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-225-08
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 7 Y 11 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46913 , F 210, S 8, H B 535147, I/A 14 (02/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-153-08
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46913 , F 208, S 8, H B 535147, I/A 13 (26/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-126-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46913 , F 208, S 8, H B 535147, I/A 13 (26/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-126-08