HOSPITALITY PARTNERS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Trav de Gracia, 11
Código Postal 08021
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social HOSPITALITY PARTNERS SL
CIF B87091104
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Fecha de Constitución 05/09/2014
Órgano Administración Administrador único
Propietario International Investment Management Limited
VINCULACIONES DE HOSPITALITY PARTNERS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HOSPITALITY PARTNERS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Barios Asensio Antoni | Apoderado Solidario | 22/06/2022 | 04/08/2023 |
Barreiros Montojo Blanca | Apoderado Solidario | 22/06/2022 | 04/08/2023 |
Diaz Crespo Rosalia | Apoderado Solidario | 09/05/2018 | 04/08/2023 |
Dinesh Gidwani | Liquidador | 04/08/2023 | 04/08/2023 |
Dinesh Gidwani | Administrador Unico | 08/05/2018 | 04/08/2023 |
International Investment Management Limited | Socio Unico | 22/10/2014 | 04/08/2023 |
Lipperheide Vallhonrat Macarena | Apoderado Solidario | 22/06/2022 | 04/08/2023 |
Mafuz Gumiel Rosa Maria | Apoderado Solidario | 09/05/2018 | 04/08/2023 |
Perez Serrano Isabel | Apoderado Solidario | 09/05/2018 | 04/08/2023 |
Rodriguez Torres Iria | Apoderado Solidario | 09/05/2018 | 04/08/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE HOSPITALITY PARTNERS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47236 , F 87, S 8, H B 545656, I/A 7 (04/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-153-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47236 , F 87, S 8, H B 545656, I/A 7 (04/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-153-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47236 , F 87, S 8, H B 545656, I/A 7 (04/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-153-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47236 , F 86, S 8, H B 545656, I/A 6 (22/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-125-08
- CL TRAVESSERA DE GRACIA Num.11 ESC. P.5 PTA. (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47236 , F 86, S 8, H B 545656, I/A 5 (10/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-36-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32765 , F 32, S 8, H M 589761, I/A 4 (09/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-93-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32765 , F 32, S 8, H M 589761, I/A 3 (08/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-93-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32765 , F 32, S 8, H M 589761, I/A 3 (08/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-93-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32765 , F 32, S 8, H M 589761, I/A 3 (08/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-93-28
- C/ DUQUE DE SESTO 30 1º E (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32765 , F 32, S 8, H M 589761, I/A 2 (21/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-207-28