HOSPITAL POLICLINICO LA PALOMA SA
Dirección social Calle Maestro Valle, 20
Código Postal 35005
Municipio Las Palmas de Gran Canaria
Provincia Las Palmas
Razón Social HOSPITAL POLICLINICO LA PALOMA SA
CIF A35005842
Capital Social 129455.4 Euros
Actividad Actividades hospitalarias
Fecha de Constitución 20/03/1965
Teléfono 92 823 44 66
Página Web www.hospitallapaloma.com
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único MONEYBA INVERSIONES SL
Propietario MONEYBA INVERSIONES SL
Auditor MUNDIAUDIT SL
ORGANIGRAMA DE HOSPITAL POLICLINICO LA PALOMA SA
VINCULACIONES DE HOSPITAL POLICLINICO LA PALOMA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HOSPITAL POLICLINICO LA PALOMA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MUNDIAUDIT SL | Auditor | 17/10/2016 | |
MONEYBA INVERSIONES SL | Socio Unico | 08/08/2016 | |
MONEYBA INVERSIONES SL | Administrador Unico | 08/08/2016 | |
PADRON MORALES Y ASOCIADOS AUDITORES SL | Auditor | 11/04/2014 | |
Jimenez Del Campo Fernando | Apoderado Solidario | 14/06/2011 | |
Jimenez Del Campo Mariana | Apoderado Solidario | 14/06/2011 | |
Jimenez Rodriguez Oscar | Apoderado Solidario | 14/06/2011 | |
Padron Rivas Alberto | Auditor Suplente | 14/06/2011 | |
Perez Arencibia Francisco Javier | Auditor | 14/06/2011 |
ACTOS BORME DE HOSPITAL POLICLINICO LA PALOMA SA
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GC 4536, I/A 28 (19/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-144-35
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1987 , F 133, S 8, H GC 4536, I/A 27 (23/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-21-35
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1987 , F 133, S 8, H GC 4536, I/A 26 (24/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-22-35
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1987 , F 133, S 8, H GC 4536, I/A 25 (15/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-18-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1987 , F 133, S 8, H GC 4536, I/A 24 (22/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-144-35
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1987 , F 133, S 8, H GC 4536, I/A 23 (17/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-205-35
- CESE de Don Oscar Jiménez Rodríguez, REPRESENTANTE del Administrador Unico, la entidad, "MONEYBA INVERSIONES, SL", designándose NUEVO REPRESENTANTE al señor Don FERNANDO JIMENEZ DEL CAMPO, con DNI 42.832.574L Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1987 , F 132, S 8, H GC 4536, I/A 22 (08/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-167-35
- Otras modificaciones estatutarias: 9. Organización de la administración de la sociedad.-. 11. Organización de la administración de la sociedad.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1987 , F 132, S 8, H GC 4536, I/A 22 (08/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-167-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1987 , F 132, S 8, H GC 4536, I/A 22 (08/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-167-35
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1987 , F 132, S 8, H GC 4536, I/A 22 (08/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-167-35