HOSPITAL DE LA INMACULADA CONCEPCION SA - EXTINGUIDA
Razón Social HOSPITAL DE LA INMACULADA CONCEPCION SA
CIF A18011882
Capital Social 7201815.0 Euros
Actividad Actividades hospitalarias
Fecha de Constitución 24/04/1972
Nombres Anteriores
- CLINICA INMACULADA CONCEPCION SA
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Ivorra Miralles Francisco
Propietario HLA LAVINIA SALUD SL
VINCULACIONES DE HOSPITAL DE LA INMACULADA CONCEPCION SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HOSPITAL DE LA INMACULADA CONCEPCION SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alcalde Gomez Maria Dolores | Apoderado Mancomunado Solidario | 08/01/2014 | 16/02/2017 |
Alcalde Gomez Maria Dolores | Apoderado Mancomunado | 08/01/2014 | 16/02/2017 |
Anguita Anguita Francisco | Consejero | 26/01/2012 | 16/02/2017 |
Anguita Anguita Francisco | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/01/2012 | 16/02/2017 |
Anguita Anguita Francisco | Vicepresidente | 26/01/2012 | 16/02/2017 |
Caballero Caballero Mariano | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/01/2012 | 16/02/2017 |
Caballero Caballero Mariano | Apoderado Mancomunado | 08/01/2014 | 16/02/2017 |
Cuevas Sabio Fernando | Consejero | 26/01/2012 | 16/02/2017 |
Cuevas Sabio Fernando | Tesorero | 26/01/2012 | 16/02/2017 |
De Porres Ortiz De Urbina Enrique | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/01/2012 | 16/02/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE HOSPITAL DE LA INMACULADA CONCEPCION SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1343 , F 64, S 8, H GR 4472, I/A 69 (16/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-37-18
- Escision
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1343 , F 64, S 8, H GR 4472, I/A 69 (16/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-37-18
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1343 , F 64, S 8, H GR 4472, I/A 69 (16/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-37-18
- Queda cerrada la Hoja GR-4.472, correspondiente a "HOSPITAL DE LA INMACULADA CONCEPCION SA", por 6 meses, de conformidad con el artículo 231 del RRM, por remisión del artículo 236.1 RRM, como consecuencia de la Escisión Total, siendo Beneficiarias "Inmo Asisa SL" y Hospital Inmaculada Grupo HLA SL"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1343 , F 64, S 8, H GR 4472, I/AN.Mar 6 (28/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-3-18
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1343 , F 64, S 8, H GR 4472, I/A 68 (26/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-189-18
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1343 , F 64, S 8, H GR 4472, I/A 67 (24/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-41-18
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1343 , F 64, S 8, H GR 4472, I/A 65 (18/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-225-18
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1343 , F 64, S 8, H GR 4472, I/A 64 (05/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-28-18
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1343 , F 64, S 8, H GR 4472, I/A 64 (05/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-28-18
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Alcalde Gomez Maria Dolores
- Caballero Caballero Mariano
- Caballero Caballero Mariano
- Caballero Caballero Mariano
- De Porres Ortiz De Urbina Enrique
- De Porres Ortiz De Urbina Enrique
- Garcia-legaz Ruiz Benito
- Garcia-legaz Ruiz Benito
- Ivorra Miralles Francisco
- Ivorra Miralles Francisco
- Lopez Jerico Francisco Javier
- Lopez Jerico Francisco Javier
- Rodriguez Villa Matons Andres
- Soria Fernandez De Cordoba Manuel
- Soria Fernandez De Cordoba Manuel
- Soria Fernandez De Cordoba Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1343 , F 61, S 8, H GR 4472, I/A 63 (08/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-10-18