HORTOJARDIN SL - EXTINGUIDA
Municipio Valladolid
Provincia Valladolid
Razón Social HORTOJARDIN SL
CIF B47448824
Actividad Actividades de jardinería
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE HORTOJARDIN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HORTOJARDIN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvarado Garcia Ana | Secretario | 13/11/2009 | 10/10/2016 |
Alvarado Garcia Ana | Consejero | 13/11/2009 | 10/10/2016 |
Arias Garcia Jose Antonio | Consejero | 10/10/2016 | |
Gutierrez-cortines Corral Maria | Presidente | 10/10/2016 | |
Gutierrez-cortines Corral Maria | Consejero Delegado | 10/10/2016 | |
Gutierrez-cortines Corral Maria | Consejero | 10/10/2016 | |
Gutierrez-cortines Corral Maria | Liquidador | 10/10/2016 | 10/10/2016 |
Martin-calero Muñoz Julio | Consejero | 10/10/2016 | |
Vallejo Diez Salvador | Secretario | 13/11/2009 | |
Vallejo Diez Salvador | Consejero | 13/11/2009 |
ACTOS BORME DE HORTOJARDIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 886 , F 38, S 8, H VA 11207, I/A 8 (10/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-199-47
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 886 , F 38, S 8, H VA 11207, I/A 8 (10/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-199-47
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 886 , F 38, S 8, H VA 11207, I/A 8 (10/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-199-47
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 886 , F 38, S 8, H VA 11207, I/A 8 (10/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-199-47
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-210-47
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-208-47
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-225-47
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-225-47
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 886 , F 38, S 8, H VA 11207, I/A 7 (13/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-224-47
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 886 , F 38, S 8, H VA 11207, I/A 7 (13/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-224-47