HORTAÑOLA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Ctra del Jimenado, Km. 1
Municipio Torre-Pacheco
Provincia Murcia
Razón Social HORTAÑOLA SL
CIF B73185928
Capital Social 3482720.0 Euros
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE HORTAÑOLA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HORTAÑOLA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
David Abram | Apoderado | 12/01/2009 | 18/02/2010 |
David Abram | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/01/2009 | 18/02/2010 |
Jorge Reig Berlanga | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/01/2009 | 18/02/2010 |
Juan Alfonso Sanchez Sanz | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/01/2009 | 18/02/2010 |
Luis Felipe Ronda Zuloaga | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/01/2009 | 18/02/2010 |
Pedro Alfonso Garre Izquierdo | Secretario | 12/01/2009 | 18/02/2010 |
Pedro Alfonso Garre Izquierdo | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/01/2009 | 18/02/2010 |
Stephen Raymond West | Consejero | 12/01/2009 | 18/02/2010 |
David Abram | Apoderado Mancomunado | 12/01/2009 | |
Donald Grant Lockhart White | Consejero | 12/01/2009 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE HORTAÑOLA SL
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2010)
CVE: BORME-B-2010-39-30
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2611 , F 39, S 8, H MU 40507, I/A 21 (18/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-39-30
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2611 , F 39, S 8, H MU 40507, I/A 21 (18/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-39-30
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2010)
CVE: BORME-B-2010-23-30
Capital Anterior: | 1.177.800,00 | Euros |
Aumento de capital: | 2.304.920,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.482.720,00 | Euros |
Porcentaje: | 195,70 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2611 , F 37, S 8, H MU 40507, I/A 20 (15/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-138-30
- Fecha de Cierre de Ejercicio: 5/5
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2611 , F 37, S 8, H MU 40507, I/A 19 (27/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-105-30
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2009)
CVE: BORME-B-2009-94-30
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2611 , F 36, S 8, H MU 40507, I/A 18 (12/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-13-30
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2611 , F 36, S 8, H MU 40507, I/A 17 (12/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-13-30
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2611 , F 36, S 8, H MU 40507, I/A 17 (12/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-13-30