HORNOS LOPEZ SA - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social HORNOS LOPEZ SA
CIF A45016862
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario CODAN SA
VINCULACIONES DE HORNOS LOPEZ SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HORNOS LOPEZ SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CODAN SA | Socio Unico | 18/05/2010 | 12/08/2010 |
De La Torre Diaz Antonio | Administrador Solidario | 27/07/2009 | 12/08/2010 |
De La Torre Diaz Jose Tomas | Administrador Solidario | 27/07/2009 | 12/08/2010 |
De La Torre Diaz Julio | Administrador Solidario | 27/07/2009 | 12/08/2010 |
CODAN SA | Administrador Mancomunado | 27/07/2009 | |
De La Torre Diaz Antonio | Representante | 27/07/2009 | |
De La Torre Diaz Jose Tomas | Representante | 27/07/2009 | |
INMOBILIARIA DE LA TORRE SA | Administrador Mancomunado | 27/07/2009 |
ACTOS BORME DE HORNOS LOPEZ SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18820 , F 26, S 8, H M 328189, I/A 12 (12/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-162-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18820 , F 26, S 8, H M 328189, I/A 12 (12/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-162-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-144-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18820 , F 26, S 8, H M 328189, I/A 11 (18/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-101-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-166-28
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2009)
CVE: BORME-B-2009-152-28
- SE MODIFICAN LOS ARTICULOS 17 Y 18 DE LOS ESTATUTOS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18820 , F 26, S 8, H M 328189, I/A 10 (27/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-147-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18820 , F 26, S 8, H M 328189, I/A 10 (27/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-147-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18820 , F 26, S 8, H M 328189, I/A 10 (27/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-147-28
Administrador Mancomunado
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18820 , F 26, S 8, H M 328189, I/A 10 (27/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-147-28