HORNA MOTOR 2000 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Juan Cabrero, 64
Código Postal 50007
Municipio Zaragoza
Provincia Zaragoza
Mapa Ver Mapa
Razón Social HORNA MOTOR 2000 SL
CIF B99233652
Capital Social 69812.0 Euros
Fecha de Constitución 07/01/2009
Nombres Anteriores
- VALDESPARTERA 2028 SL
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE HORNA MOTOR 2000 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HORNA MOTOR 2000 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Horna Molina Francisco Eugenio | Administrador Unico | 20/01/2009 | 17/11/2023 |
Horna Molina Francisco Eugenio | Liquidador | 17/11/2023 | 17/11/2023 |
Marcos Ibañez Maria Victoria | Apoderado Solidario | 16/05/2016 | 17/11/2023 |
Marcos Ibañez Maria Victoria | Apoderado Solidario | 20/01/2009 | 16/05/2016 |
Garcia Fernandez Jose Antonio | Apoderado Solidario | 20/01/2009 | 08/06/2009 |
ACTOS BORME DE HORNA MOTOR 2000 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3684 , F 179, S 8, H Z 47967, I/A 11 (17/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-224-50
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3684 , F 179, S 8, H Z 47967, I/A 11 (17/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-224-50
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3684 , F 179, S 8, H Z 47967, I/A 11 (17/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-224-50
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3684 , F 179, S 8, H Z 47967, I/A 11 (17/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-224-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3684 , F 179, S 8, H Z 47967, I/A 11 (17/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-224-50
- C/ FEBRERO 64 - URBANIZACION EL ZORONGO (ZARAGOZA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3684 , F 179, S 8, H Z 47967, I/A 10 (21/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-144-50
- AVDA DEL ROSARIO 14 (CUARTE DE HUERVA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3684 , F 179, S 8, H Z 47967, I/A 9 (16/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-139-50
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3684 , F 177, S 8, H Z 47967, I/A 8 (16/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-98-50
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3684 , F 177, S 8, H Z 47967, I/A 7 (16/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-98-50
Empresa: VALDESPARTERA 2028 SL
- Compraventa, importación y exportación de vehículos a motor y sus repuestos y accesorios. Intermediación en la venta de vehículos a motor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3684 , F 176, S 8, H Z 47967, I/A 6 (16/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-98-50