HORMISAN 2010 SA - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Coruña, 68
Código Postal 28231
Municipio Las Rozas de Madrid
Provincia Madrid
Razón Social HORMISAN 2010 SA
CIF A82038480
Actividad Fabricación de hormigón fresco
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor LOPEZ-ANDRES GLOBAL SL
VINCULACIONES DE HORMISAN 2010 SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HORMISAN 2010 SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernandez Alonso Antonio | Consejero | 21/10/2016 | 22/11/2022 |
Fernandez Alonso Antonio | Liquidador Solidario | 22/11/2022 | 22/11/2022 |
LOPEZ-ANDRES GLOBAL SL | Auditor | 20/02/2010 | 22/11/2022 |
San Roman Hurtado Jose Martin | Consejero Delegado Mancomunado | 17/07/2014 | 22/11/2022 |
San Roman Hurtado Jose Martin | Secretario | 17/07/2014 | 22/11/2022 |
San Roman Hurtado Jose Martin | Liquidador Solidario | 22/11/2022 | 22/11/2022 |
San Roman Hurtado Jose Martin | Consejero | 17/07/2014 | 22/11/2022 |
San Roman Hurtado Maria Petra | Consejero Delegado Mancomunado | 13/02/2017 | 22/11/2022 |
San Roman Hurtado Maria Petra | Presidente | 25/10/2010 | 22/11/2022 |
San Roman Hurtado Maria Petra | Liquidador Solidario | 22/11/2022 | 22/11/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE HORMISAN 2010 SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18463 , F 213, S 8, H M 213429, I/A 25 (22/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-227-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18463 , F 213, S 8, H M 213429, I/A 25 (22/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-227-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18463 , F 213, S 8, H M 213429, I/A 25 (22/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-227-28
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18463 , F 213, S 8, H M 213429, I/A 25 (22/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-227-28
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18463 , F 212, S 8, H M 213429, I/A 24 (14/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-13-28
Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18463 , F 209, S 8, H M 213429, I/A 15 M (15/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-16-28
Consejero Delegado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18463 , F 212, S 8, H M 213429, I/A 23 (13/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-35-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18463 , F 211, S 8, H M 213429, I/A 22 (30/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-234-28
Consejero Delegado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18463 , F 211, S 8, H M 213429, I/A 22 (30/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-234-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18463 , F 211, S 8, H M 213429, I/A 21 (21/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-208-28