HORMIGONES XUQUER SA - EXTINGUIDA
Provincia Valencia
Razón Social HORMIGONES XUQUER SA
CIF A46447058
Actividad Fabricación de hormigón fresco
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente GAVILLAC SL
VINCULACIONES DE HORMIGONES XUQUER SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HORMIGONES XUQUER SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ANEMONE 3 SL | Consejero Delegado | 16/06/2010 | 20/12/2010 |
ANEMONE 3 SL | Consejero | 16/06/2010 | 20/12/2010 |
Badenes Herrero Camilo Jose | Consejero | 16/06/2010 | 20/12/2010 |
Badenes Vila Camilo | Secretario | 16/06/2010 | 20/12/2010 |
Badenes Vila Camilo | Consejero | 16/06/2010 | 20/12/2010 |
GAVILLAC SL | Presidente | 16/06/2010 | 20/12/2010 |
GAVILLAC SL | Consejero | 16/06/2010 | 20/12/2010 |
RACO PASTOR SL | Consejero | 16/06/2010 | 20/12/2010 |
ANEMONE 3 SL | Consejero Delegado | 23/02/2009 | 16/06/2010 |
ANEMONE 3 SL | Consejero | 23/02/2009 | 16/06/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE HORMIGONES XUQUER SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4514, L 1826, F 157, S 8, H V 26359, I/A 12 (20/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-248-46
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4514, L 1826, F 157, S 8, H V 26359, I/A 12 (20/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-248-46
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-185-46
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2010)
CVE: BORME-B-2010-123-46
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4514, L 1826, F 156, S 8, H V 26359, I/A 11 (16/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-120-46
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4514, L 1826, F 156, S 8, H V 26359, I/A 11 (16/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-120-46
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4514, L 1826, F 155, S 8, H V 26359, I/A 10 (16/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-120-46
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4514, L 1826, F 155, S 8, H V 26359, I/A 10 (16/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-120-46
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2009)
CVE: BORME-B-2009-48-46
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4514, L 1826, F 155, S 8, H V 26359, I/A 9 (23/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-43-46