HORMIGONES PREMEZCLADOS DEL NORTE SA - EXTINGUIDA
Dirección social Alam Urquijo, 10
Municipio Bilbao
Provincia Bizkaia
Razón Social HORMIGONES PREMEZCLADOS DEL NORTE SA
CIF A39094610
Actividad Fabricación de hormigón fresco
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente CEMENTOS LEMONA SA
Auditor ERNST & YOUNG SL
VINCULACIONES DE HORMIGONES PREMEZCLADOS DEL NORTE SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HORMIGONES PREMEZCLADOS DEL NORTE SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARIDOS Y CANTERAS DEL NORTE SA | Secretario | 27/05/2014 | 31/10/2014 |
ARIDOS Y CANTERAS DEL NORTE SA | Consejero | 27/05/2014 | 31/10/2014 |
Badiola Ibarreche Carlos | Apoderado | 28/05/2014 | 31/10/2014 |
CEMENTOS LEMONA SA | Presidente | 27/05/2014 | 31/10/2014 |
CEMENTOS LEMONA SA | Consejero | 27/05/2014 | 31/10/2014 |
Chocarro Huesa Javier | Apoderado Mancomunado | 11/09/2009 | 31/10/2014 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 11/08/2009 | 31/10/2014 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 16/12/2013 | 31/10/2014 |
Gago Borge Jose Luis | Apoderado | 28/05/2014 | 31/10/2014 |
Lecumberri Villamediana Juan Ignacio | Apoderado | 28/05/2014 | 31/10/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE HORMIGONES PREMEZCLADOS DEL NORTE SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5443 , F 188, S 8, H BI 39297, I/A 35 (31/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-216-48
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5443 , F 188, S 8, H BI 39297, I/A 35 (31/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-216-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5443 , F 187, S 8, H BI 39297, I/A 34 (28/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-104-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4559 , F 87, S 8, H BI 39297, I/A 33 (28/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-104-48
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4559 , F 87, S 8, H BI 39297, I/A 32 (27/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-104-48
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4559 , F 86, S 8, H BI 39297, I/A 31 (27/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-104-48
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4559 , F 86, S 8, H BI 39297, I/A 31 (27/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-104-48
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4559 , F 86, S 8, H BI 39297, I/A 30 (16/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-244-48
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4559 , F 86, S 8, H BI 39297, I/A 29 (05/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-109-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4559 , F 85, S 8, H BI 39297, I/A 28 (05/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-109-48