HORMIGONES COLUNGA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Federico Garcia Lorca, 16
Código Postal 33007
Municipio Oviedo
Provincia Asturias
Razón Social HORMIGONES COLUNGA SL
CIF B33556325
Actividad Fabricación de hormigón fresco
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE HORMIGONES COLUNGA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HORMIGONES COLUNGA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernandez Garcia Manuel | Administrador Mancomunado | 19/08/2014 | 14/08/2017 |
Fernandez Garcia Manuel | Liquidador | 19/08/2014 | 14/08/2017 |
Lopez Fanjul Arguelles Pablo Maria Santiago | Administrador Mancomunado | 19/08/2014 | 14/08/2017 |
Lopez Fanjul Arguelles Pablo Maria Santiago | Liquidador | 19/08/2014 | 14/08/2017 |
Arruti Bustillo Francisco Javier | Secretario | 19/08/2014 | |
Arruti Bustillo Francisco Javier | Consejero | 19/08/2014 | |
HORMIGONES DEL SELLA SL | Consejero | 19/08/2014 | |
HORMIGONES LA CARIDAD SA | Consejero | 19/08/2014 | |
Martinez Fernandez Serafin Abilio | Presidente | 19/08/2014 | |
Martinez Fernandez Serafin Abilio | Consejero | 19/08/2014 |
ACTOS BORME DE HORMIGONES COLUNGA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2572 , F 78, S 8, H AS 20418, I/A 7 (14/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-160-33
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2572 , F 78, S 8, H AS 20418, I/A 7 (14/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-160-33
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2572 , F 77, S 8, H AS 20418, I/A 6 (19/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-162-33
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores mancomunados
- Otras modificaciones estatutarias: 30. Otros.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2572 , F 77, S 8, H AS 20418, I/A 6 (19/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-162-33
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2572 , F 77, S 8, H AS 20418, I/A 6 (19/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-162-33
Administrador Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2572 , F 77, S 8, H AS 20418, I/A 6 (19/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-162-33
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-167-33
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-195-33
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-194-33