HORMIGONES CALAHORRA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Bebricio, 25
Código Postal 26500
Municipio Calahorra
Provincia La Rioja
Razón Social HORMIGONES CALAHORRA SA
CIF A26012005
Capital Social 960000.0 Euros
Actividad Fabricación de elementos de hormigón para la construcción
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE HORMIGONES CALAHORRA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HORMIGONES CALAHORRA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EXPERTOS INDEPENDIENTES AUDITORES SL | Auditor | 15/03/2016 | 19/07/2016 |
Gutierrez Crespo Jose Manuel | Consejero | 15/03/2016 | 19/07/2016 |
Reboiro Martinez-zaporta Alfonso | Secretario No Consejero | 17/08/2011 | 19/07/2016 |
Ruiz Ijalba Dionisio | Apoderado | 17/03/2014 | 19/07/2016 |
Ruiz Ijalba Dionisio | Presidente | 17/08/2011 | 19/07/2016 |
Ruiz Ijalba Dionisio | Consejero | 17/08/2011 | 19/07/2016 |
Ruiz Perez Dionisio | Consejero Delegado Solidario | 17/03/2014 | 19/07/2016 |
Ruiz Perez Dionisio | Consejero | 17/08/2011 | 19/07/2016 |
Ruiz Perez Jorge | Vicepresidente | 15/03/2016 | 19/07/2016 |
Ruiz Perez Jorge | Consejero | 15/03/2016 | 19/07/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE HORMIGONES CALAHORRA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 579 , F 79, S 8, H LO 164, I/A 20 (19/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-144-26
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 579 , F 79, S 8, H LO 164, I/A 20 (19/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-144-26
Capital Anterior: | 0,00 | Euros |
Aumento de capital: | 960.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 960.000,00 | Euros |
Porcentaje: | ∞ | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 579 , F 79, S 8, H LO 164, I/A 20 (19/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-144-26
Capital Anterior: | 307.892,30 | Euros |
Disminución de capital | 307.892,30 | Euros |
Capital Actual: | 0,00 | Euros |
Porcentaje: | 100,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 579 , F 79, S 8, H LO 164, I/A 20 (19/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-144-26
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 579 , F 79, S 8, H LO 164, I/A 20 (19/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-144-26
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 579 , F 79, S 8, H LO 164, I/A 20 (19/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-144-26
Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 579 , F 78, S 8, H LO 164, I/A 19 (15/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-58-26
Consejero Delegado Solidario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 579 , F 78, S 8, H LO 164, I/A 19 (15/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-58-26
Apoderado
Consejero Delegado Solidario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 579 , F 77, S 8, H LO 164, I/A 18 (17/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-58-26
Consejero Delegado
Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 579 , F 77, S 8, H LO 164, I/A 18 (17/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-58-26