HORMIGONES ASKONDO SL - EXTINGUIDA
Municipio Mañaria
Provincia Bizkaia
Razón Social HORMIGONES ASKONDO SL
CIF B95211108
Capital Social 1104000.0 Euros
Actividad Fabricación de hormigón fresco
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Amantegui Magunacelaya Maria Jose
Propietario HIJOS DE LEON AMANTEGUI SA
VINCULACIONES DE HORMIGONES ASKONDO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HORMIGONES ASKONDO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Amantegui Goicoechea Maria Soledad | Consejero | 28/07/2016 | 05/01/2022 |
Amantegui Goicoechea Maria Soledad | Consejero Delegado | 28/07/2016 | 05/01/2022 |
Amantegui Goicoechea Maria Soledad | Secretario | 28/07/2016 | 05/01/2022 |
Amantegui Goicoechea Maria Soledad | Apoderado | 09/02/2016 | 05/01/2022 |
Amantegui Magunacelaya Maria Jose | Consejero | 28/07/2016 | 05/01/2022 |
Amantegui Magunacelaya Maria Jose | Presidente | 28/07/2016 | 05/01/2022 |
Amantegui Magunacelaya Maria Jose | Consejero Delegado | 28/07/2016 | 05/01/2022 |
Amantegui Magunacelaya Mikel-aingeru | Apoderado | 23/12/2010 | 05/01/2022 |
Amantegui Magunacelaya Mikel-aingeru | Consejero | 28/07/2016 | 05/01/2022 |
Amantegui Magunazelaia Marina | Apoderado | 09/02/2016 | 05/01/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE HORMIGONES ASKONDO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4181 , F 7, S 8, H BI 34157, I/ACIERR (05/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-8-48
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4181 , F 7, S 8, H BI 34157, I/ACIERR (05/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-8-48
Capital Anterior: | 102.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 1.002.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.104.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 982,35 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4181 , F 6, S 8, H BI 34157, I/A 8 (17/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-204-48
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4181 , F 6, S 8, H BI 34157, I/A 7 (28/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-153-48
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4181 , F 6, S 8, H BI 34157, I/A 7 (28/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-153-48
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4181 , F 5, S 8, H BI 34157, I/A 6 (09/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-33-48
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4181 , F 5, S 8, H BI 34157, I/A 6 (09/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-33-48
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4181 , F 5, S 8, H BI 34157, I/A 6 (09/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-33-48
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4181 , F 4, S 8, H BI 34157, I/A 5 (09/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-199-48
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-171-48