HORMIGONES ARTABROS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Estda Cobas, Km. 4
Código Postal 15405
Municipio Ferrol
Provincia A Coruña
Razón Social HORMIGONES ARTABROS SL
CIF B70406764
Capital Social 50000.0 Euros
Actividad Fabricación de hormigón fresco
Fecha de Constitución 19/03/2014
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE HORMIGONES ARTABROS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HORMIGONES ARTABROS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Iglesias Amado Manuel-jose | Apoderado | 19/09/2014 | 26/08/2019 |
Pita Graña Mario-manuel | Consejero | 02/04/2014 | 26/08/2019 |
Pita Graña Mario-manuel | Apoderado Solidario | 10/02/2015 | 26/08/2019 |
Pita Graña Mario-manuel | Presidente | 10/02/2015 | 26/08/2019 |
Rodriguez Ferreiroa Fernando | Liquidador | 26/08/2019 | 26/08/2019 |
Rodriguez Ferreiroa Fernando | Consejero | 11/02/2015 | 26/08/2019 |
Rodriguez Ferreiroa Fernando | Secretario | 10/02/2015 | 26/08/2019 |
Rodriguez Ferreiroa Fernando | Apoderado Solidario | 10/02/2015 | 26/08/2019 |
Rodriguez Ferreiroa Roberto | Consejero | 11/02/2015 | 26/08/2019 |
Iglesias Amado Manuel-jose | Presidente | 02/04/2014 | 11/02/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE HORMIGONES ARTABROS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3512 , F 153, S 8, H C 51266, I/A 7 (26/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-175-15
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3512 , F 153, S 8, H C 51266, I/A 7 (26/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-175-15
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3512 , F 153, S 8, H C 51266, I/A 7 (26/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-175-15
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3512 , F 153, S 8, H C 51266, I/A 7 (26/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-175-15
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 4º. Capital.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3512 , F 153, S 8, H C 51266, I/A 6 (11/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-39-15
Capital Anterior: | 20.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 30.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 50.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 150,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3512 , F 153, S 8, H C 51266, I/A 6 (11/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-39-15
Apoderado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3512 , F 153, S 8, H C 51266, I/A 5 (10/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-39-15
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3512 , F 153, S 8, H C 51266, I/A 5 (10/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-39-15
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3512 , F 152, S 8, H C 51266, I/A 4 (11/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-39-15
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3512 , F 152, S 8, H C 51266, I/A 4 (11/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-39-15