HORMIGONES ALCANADRE SL - EXTINGUIDA
Dirección social CTRA HUESCA-SARIÑENA KM 3 Km
Municipio Huesca
Provincia Huesca
Razón Social HORMIGONES ALCANADRE SL
CIF B22025720
Actividad Fabricación de hormigón fresco
Órgano Administración Administrador único
Auditor GRANT THORNTON SLP
VINCULACIONES DE HORMIGONES ALCANADRE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HORMIGONES ALCANADRE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Azlor Marsiñach Jordi | Apoderado | 07/04/2014 | 13/01/2015 |
Baro Durich Eloi | Apoderado Solidario | 17/05/2013 | 13/01/2015 |
Bernat Niubo Jordi | Apoderado Mancomunado Solidario | 04/02/2013 | 13/01/2015 |
Garcia Garcia Jose | Apoderado Mancomunado Solidario | 04/02/2013 | 13/01/2015 |
Giral Arnalda Francisco-javier | Apoderado Solidario | 13/01/2015 | |
GRANT THORNTON SLP | Auditor | 17/02/2012 | 13/01/2015 |
HORMIGONES GIRAL SA | Administrador Unico | 18/11/2010 | 13/01/2015 |
Montull Burillo Alejandro | Apoderado Solidario | 17/05/2013 | 13/01/2015 |
Urbiola Cortasa Oscar | Apoderado Mancomunado | 04/02/2013 | 13/01/2015 |
Valles Blasco Ana Maria | Apoderado Mancomunado | 04/02/2013 | 13/01/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE HORMIGONES ALCANADRE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 596 , F 19, S 8, H HU 74, I/A 28 F (13/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-12-22
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 596 , F 19, S 8, H HU 74, I/A 28 F (13/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-12-22
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 596 , F 19, S 8, H HU 74, I/A 28 F (13/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-12-22
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 596 , F 19, S 8, H HU 74, I/A 28 F (13/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-12-22
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 596 , F 18, S 8, H HU 74, I/A 28 (07/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-73-22
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 596 , F 18, S 8, H HU 74, I/A 27 (30/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-25-22
- CTRA HUESCA-SARIÑENA KM 3 Km (HUESCA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 596 , F 18, S 8, H HU 74, I/A 26 (19/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-247-22
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 596 , F 18, S 8, H HU 74, I/A 25 (04/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-172-22
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 596 , F 17, S 8, H HU 74, I/A 24 (17/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-95-22
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 596 , F 17, S 8, H HU 74, I/A 23 (28/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-47-22