HOQUEDAD SOLUCIONES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Cristo, 5
Código Postal 45800
Municipio Quintanar de la Orden
Provincia Toledo
Mapa Ver Mapa
Razón Social HOQUEDAD SOLUCIONES SL
CIF B45768371
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Actividades de apoyo a la agricultura
Fecha de Constitución 15/11/2011
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE HOQUEDAD SOLUCIONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HOQUEDAD SOLUCIONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Jose Maria Rodriguez Ramirez | Liquidador | 14/12/2023 | 14/12/2023 |
Victoriano Vidal Badia | Administrador Unico | 14/12/2023 | |
Vidal Badia Victoriano | Administrador Unico | 16/01/2012 | 14/12/2023 |
RESTAURACION Y SERVICIOS DEL NORESTE SL | Administrador Unico | 22/12/2011 | 16/01/2012 |
ACTOS BORME DE HOQUEDAD SOLUCIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1535 , F 164, S 8, H TO 33397, I/A 3 (14/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-241-45
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1535 , F 164, S 8, H TO 33397, I/A 3 (14/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-241-45
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1535 , F 164, S 8, H TO 33397, I/A 3 (14/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-241-45
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1535 , F 164, S 8, H TO 33397, I/A 3 (14/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-241-45
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1535 , F 164, S 8, H TO 33397, I/A 2 (16/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-16-45
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1535 , F 164, S 8, H TO 33397, I/A 2 (16/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-16-45
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1535 , F 163, S 8, H TO 33397, I/A 1 (22/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-1-45
Dirección:C/ CRISTO 5 (QUINTANAR DE LA ORDEN)
Comienzo de operaciones:15/11/11
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Trabajos agrícolas,forestales y ganaderos.Explotación agropecuaria.Mantenimiento.Transporte de mercancías y su almacén.Comercio de productos de alimentación,droguería,ferretería,electónica, informática y mobiliario.Compraventa de solares y fincas.Reforma o reparación y promoción inmobiliaria.Y otras
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1535 , F 163, S 8, H TO 33397, I/A 1 (22/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-1-45