HOP 180 ESPACIO DIGITAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Pintor Juan Gris, 4
Código Postal 28020
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social HOP 180 ESPACIO DIGITAL SL
CIF B87927869
Capital Social 121500.0 Euros
Actividad Agencias de publicidad
Fecha de Constitución 04/10/2017
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE HOP 180 ESPACIO DIGITAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HOP 180 ESPACIO DIGITAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Hernandez Lopez Guillermo Jose | Representante | 15/04/2019 | 25/02/2022 |
SOMOS SAPIENS SL | Administrador Unico | 15/04/2019 | 25/02/2022 |
SOMOS SAPIENS SL | Liquidador | 25/02/2022 | 25/02/2022 |
Cordoba Moreno Alvaro | Vicepresidente | 31/10/2017 | 15/04/2019 |
Cordoba Moreno Alvaro | Consejero | 31/10/2017 | 15/04/2019 |
Hernandez Lopez Guillermo Jose | Consejero Delegado Solidario | 31/10/2017 | 15/04/2019 |
Hernandez Lopez Guillermo Jose | Presidente | 31/10/2017 | 15/04/2019 |
Hernandez Lopez Guillermo Jose | Consejero | 31/10/2017 | 15/04/2019 |
Sanchez Cuevas Silvia | Secretario | 31/10/2017 | 15/04/2019 |
Sanchez Cuevas Silvia | Consejero | 31/10/2017 | 15/04/2019 |
ACTOS BORME DE HOP 180 ESPACIO DIGITAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36522 , F 153, S 8, H M 655987, I/A 4 (25/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-44-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36522 , F 153, S 8, H M 655987, I/A 4 (25/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-44-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36522 , F 153, S 8, H M 655987, I/A 4 (25/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-44-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36522 , F 153, S 8, H M 655987, I/A 4 (25/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-44-28
Capital Anterior: | 21.500,00 | Euros |
Aumento de capital: | 100.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 121.500,00 | Euros |
Porcentaje: | 465,12 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36522 , F 153, S 8, H M 655987, I/A 3 (30/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-106-28
Capital Anterior: | 230.004,00 | Euros |
Disminución de capital | 208.504,00 | Euros |
Capital Actual: | 21.500,00 | Euros |
Porcentaje: | 90,65 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36522 , F 153, S 8, H M 655987, I/A 3 (30/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-106-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36522 , F 152, S 8, H M 655987, I/A 2 (15/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-78-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36522 , F 152, S 8, H M 655987, I/A 2 (15/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-78-28
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36522 , F 152, S 8, H M 655987, I/A 2 (15/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-78-28
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36522 , F 150, S 8, H M 655987, I/A 1 (31/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-213-28