HONTEHIJOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda del Norte,, 38
Código Postal 03710
Municipio Calp
Provincia Alicante/Alacant
Mapa Ver Mapa
Razón Social HONTEHIJOS SL
CIF B03093333
Capital Social 18105.0 Euros
Actividad Comercio al por menor de combustible para la automoción en establecimientos especializados
Órgano Administración Administrador único
Propietario FUTURGAS DEL MEDITERRANEO SL
VINCULACIONES DE HONTEHIJOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HONTEHIJOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FUTURGAS DEL MEDITERRANEO SL | Socio Unico | 02/09/2011 | 06/02/2013 |
Hontoria Enriquez Jose Maria | Apoderado | 06/02/2013 | |
Perez Perez Fernando Manuel | Administrador Unico | 02/09/2011 | 06/02/2013 |
Hontoria Enriquez Esteban | Administrador Unico | 02/09/2011 |
ACTOS BORME DE HONTEHIJOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1354 , F 71, S 8, H A 9138, I/A 6 (06/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-31-03
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1354 , F 71, S 8, H A 9138, I/A 6 (06/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-31-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1354 , F 71, S 8, H A 9138, I/A 6 (06/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-31-03
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-181-03
- AVDA DEL NORTE 38-BIS (CALPE)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1354 , F 71, S 8, H A 9138, I/A 5 (02/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-176-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1354 , F 71, S 8, H A 9138, I/A 5 (02/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-176-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1354 , F 71, S 8, H A 9138, I/A 5 (02/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-176-03
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1354 , F 71, S 8, H A 9138, I/A 5 (02/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-176-03
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-181-03
Capital Anterior: | 38.250,00 | Euros |
Disminución de capital | 20.145,00 | Euros |
Capital Actual: | 18.105,00 | Euros |
Porcentaje: | 52,67 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1354 , F 71, S 8, H A 9138, I/A 4 (26/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-149-03