HONEYCOMB.TV IBERIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Josep Tarradellas, 38
Código Postal 08029
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social HONEYCOMB.TV IBERIA SL
CIF B87879458
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Otras actividades de telecomunicaciones
Fecha de Constitución 14/07/2017
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario Honeycomb.Tv Limited
VINCULACIONES DE HONEYCOMB.TV IBERIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HONEYCOMB.TV IBERIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvear Diaz Pedregal Ramon | Apoderado | 19/06/2018 | 01/10/2020 |
Cox Simon | Administrador Solidario | 18/06/2018 | 01/10/2020 |
Gil De Santivañes Finat Blanca | Apoderado | 19/06/2018 | 01/10/2020 |
Honeycomb.Tv Limited | Socio Unico | 07/08/2017 | 01/10/2020 |
Martin Sanchez Cristina Maria | Apoderado | 19/06/2018 | 01/10/2020 |
Mcdanell Philip Neil | Administrador Solidario | 18/06/2018 | 01/10/2020 |
Mortlock Clare Marie | Apoderado | 03/08/2018 | 01/10/2020 |
Perez De Leon Paloma | Apoderado | 19/06/2018 | 01/10/2020 |
Richard Alexander Buchan Smith | Administrador Solidario | 16/01/2019 | 01/10/2020 |
Richard Alexander Buchan Smith | Liquidador | 01/10/2020 | 01/10/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE HONEYCOMB.TV IBERIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46681 , F 130, S 8, H B 527623, I/A 11 (01/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-199-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46681 , F 130, S 8, H B 527623, I/A 11 (01/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-199-08
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46681 , F 130, S 8, H B 527623, I/A 11 (01/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-199-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46681 , F 129, S 8, H B 527623, I/A 10 (27/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-104-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46681 , F 129, S 8, H B 527623, I/A 9 (16/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-17-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46681 , F 129, S 8, H B 527623, I/A 9 (16/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-17-08
- AV DE JOSEP TARRADELLAS, 38, SUITE 55 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46681 , F 129, S 8, H B 527623, I/A 8 (27/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-4-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36229 , F 172, S 8, H M 651013, I/A 7 (03/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-154-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36229 , F 171, S 8, H M 651013, I/A 6 (06/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-135-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36229 , F 171, S 8, H M 651013, I/A 5 (19/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-121-28