HONESTY & GENTILITY SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Hermosilla, 20
Código Postal 28001
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social HONESTY & GENTILITY SL
CIF B86608841
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Actividades jurídicas
Fecha de Constitución 01/01/2013
Órgano Administración Administrador único
Propietario Minguell Eleizalde Maria Begoña
VINCULACIONES DE HONESTY & GENTILITY SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HONESTY & GENTILITY SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Minguell Eleizalde Maria Begoña | Liquidador | 17/08/2018 | 17/08/2018 |
Minguell Eleizalde Maria Begoña | Socio Unico | 18/12/2012 | 17/08/2018 |
Minguell Eleizalde Maria Begoña | Administrador Unico | 18/12/2012 | 17/08/2018 |
Roig Serrano Ramon Miguel | Apoderado | 18/12/2012 | 28/01/2013 |
ACTOS BORME DE HONESTY & GENTILITY SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30519 , F 182, S 8, H M 549285, I/A 5 (17/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-164-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30519 , F 182, S 8, H M 549285, I/A 5 (17/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-164-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30519 , F 182, S 8, H M 549285, I/A 5 (17/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-164-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30519 , F 182, S 8, H M 549285, I/A 5 (17/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-164-28
- C/ HERMOSILLA 20 Esc.B 1º C (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30519 , F 182, S 8, H M 549285, I/A 4 (07/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-90-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30519 , F 182, S 8, H M 549285, I/A 3 (28/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-23-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30519 , F 182, S 8, H M 549285, I/A 2 (18/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-247-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30519 , F 180, S 8, H M 549285, I/A 1 (18/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-247-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30519 , F 180, S 8, H M 549285, I/A 1 (18/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-247-28
Dirección:C/ ALMAGRO 30 BAJO - IZQUIERDA (MADRID)
Comienzo de operaciones:01/01/13
Capital:3.100,00 Euros
Objeto social:LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORAMIENTO JURIDICO CIVIL Y MERCANTIL Y DE GESTION SOCIETARIA Y DOCUMENTAL DE SOCIEDADES MERCANTILES. LA REALIZACIONDE ACTIVIDADES DOCENTES Y FORMATIVAS SOBRE ESAS MATERIAS. LA PRESTACION DESERVICIOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN MATERIA JURIDICA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30519 , F 180, S 8, H M 549285, I/A 1 (18/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-247-28