HOMEGANG SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Bulevar Principe Alfonso de Hohenlohe, 178
Código Postal 29602
Municipio Marbella
Provincia Málaga
Razón Social HOMEGANG SL
CIF B93701555
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Organización de convenciones y ferias de muestras
Fecha de Constitución 17/07/2019
Órgano Administración Administrador único
Propietario Cochaux Andre Anne L
VINCULACIONES DE HOMEGANG SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HOMEGANG SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Blanco Garcia Jorge | Apoderado Solidario | 26/09/2019 | 28/11/2023 |
Borredat Terol Eduardo Joaquin | Apoderado Solidario | 26/09/2019 | 28/11/2023 |
Cardoso Montaño Maria Del Carmen | Apoderado Solidario | 26/09/2019 | 28/11/2023 |
Cochaux Andre Anne L | Administrador Unico | 06/08/2019 | 28/11/2023 |
Cochaux Andre Anne L | Socio Unico | 06/08/2019 | 28/11/2023 |
Cochaux Andre Anne L | Liquidador | 28/11/2023 | 28/11/2023 |
Cochaux Andre Anne L | Socio único | 28/11/2023 | |
Gijon Martin Francisco Javier | Apoderado | 26/09/2019 | 28/11/2023 |
ACTOS BORME DE HOMEGANG SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5864, L 4771, F 224, S 8, H MA152037, I/A 3 (28/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-231-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5864, L 4771, F 224, S 8, H MA152037, I/A 3 (28/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-231-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5864, L 4771, F 224, S 8, H MA152037, I/A 3 (28/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-231-29
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5864, L 4771, F 224, S 8, H MA152037, I/A 3 (28/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-231-29
Administrador Unico
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5864, L 4771, F 224, S 8, H MA152037, I/A 3 (28/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-231-29
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5864, L 4771, F 222, S 8, H MA152037, I/A 2 (26/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-192-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5864, L 4771, F 222, S 8, H MA152037, I/A 1 (06/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-155-29
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5864, L 4771, F 222, S 8, H MA152037, I/A 1 (06/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-155-29
Dirección:BULEV PRINCIPE ALFONSO DE HOHENLOHE 178,2 - COMPLE (MARBELLA)
Comienzo de operaciones:17/07/19
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:a) Servicios de organización de congresos, asambleas, reuniones, convenciones, visitas turísticas, mítines, y en general todas aquellas actividades encaminadas al desarrollo, promoción y apoyo al turismo. b) La instalación, adquisición, enajenación, explotación y arrendamiento de toda clase de negoc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5864, L 4771, F 222, S 8, H MA152037, I/A 1 (06/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-155-29