HOMAR INVEST SL - EXTINGUIDA
Municipio Calvià
Provincia Illes Balears
Razón Social HOMAR INVEST SL
CIF B07788581
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE HOMAR INVEST SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HOMAR INVEST SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bauling Andreas | Liquidador Solidario | 14/01/2016 | 14/01/2016 |
Bauling Andreas | Administrador Solidario | 14/01/2013 | 14/01/2016 |
Bauling Christian | Liquidador Solidario | 14/01/2016 | 14/01/2016 |
Bauling Christian | Administrador Solidario | 14/01/2013 | 14/01/2016 |
Bauling Horst Jurgen | Administrador Solidario | 11/08/2009 | 14/01/2013 |
Bauling Horst Peter | Administrador Solidario | 11/08/2009 | 14/01/2013 |
Bauling Horst Peter | Administrador Unico | 11/08/2009 |
ACTOS BORME DE HOMAR INVEST SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1395 , F 157, S 8, H PM 24266, I/A 4 (14/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-13-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1395 , F 157, S 8, H PM 24266, I/A 4 (14/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-13-07
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1395 , F 157, S 8, H PM 24266, I/A 4 (14/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-13-07
Administrador Solidario
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1395 , F 157, S 8, H PM 24266, I/A 4 (14/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-13-07
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1395 , F 157, S 8, H PM 24266, I/A 3 (14/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-13-07
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1395 , F 157, S 8, H PM 24266, I/A 3 (14/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-13-07
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2010)
CVE: BORME-B-2010-245-07
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2010)
CVE: BORME-B-2010-15-07
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1395 , F 156, S 8, H PM 24266, I/A 2 (11/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-157-07
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1395 , F 156, S 8, H PM 24266, I/A 2 (11/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-157-07