HOLOPHANE ALUMBRADO IBERICA SL - EXTINGUIDA
Dirección social CL CARRERADA, ESQUINA CALLE DE LA VERNEDA
Código Postal 08107
Municipio Martorelles
Provincia Barcelona
Razón Social HOLOPHANE ALUMBRADO IBERICA SL
CIF B82301458
Actividad Actividades de las sociedades holding
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE HOLOPHANE ALUMBRADO IBERICA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HOLOPHANE ALUMBRADO IBERICA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alasdair Roderick Mcrury | Administrador Solidario | 12/03/2015 | 18/01/2021 |
Alasdair Roderick Mcrury | Liquidador | 18/01/2021 | 18/01/2021 |
ERNST AND YOUNG SL | Auditor de Cuentas Concursal | 18/08/2011 | 18/01/2021 |
ERNST AND YOUNG SL | Auditor de Cuentas Concursal | 18/06/2010 | 18/01/2021 |
ERNST AND YOUNG SL | Auditor de Cuentas Concursal | 14/08/2012 | 18/01/2021 |
ERNST AND YOUNG SL | Auditor de Cuentas Concursal | 29/11/2013 | 18/01/2021 |
Richard Kent Reece | Administrador Solidario | 17/10/2011 | 18/01/2021 |
Alasdair Roderick Mcrury | Apoderado | 06/03/2012 | 12/11/2018 |
Alasdair Roderick Mcrury | Apoderado | 12/11/2018 | |
Alasdair Roderick Mcrury | Apoderado | 25/02/2013 | 12/11/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE HOLOPHANE ALUMBRADO IBERICA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40413 , F 70, S 8, H B 219350, I/A 27 (18/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-16-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40413 , F 70, S 8, H B 219350, I/A 27 (18/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-16-08
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40413 , F 70, S 8, H B 219350, I/A 27 (18/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-16-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40413 , F 70, S 8, H B 219350, I/A 26 (12/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-222-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40413 , F 70, S 8, H B 219350, I/A 25 (12/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-55-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40413 , F 70, S 8, H B 219350, I/A 25 (12/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-55-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40413 , F 70, S 8, H B 219350, I/A 24 (01/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-70-08
Auditor de Cuentas Consolidado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40413 , F 69, S 8, H B 219350, I/A 23 (29/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-235-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40413 , F 68, S 8, H B 219350, I/A 22 (25/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-44-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40413 , F 68, S 8, H B 219350, I/A 22 (25/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-44-08