HOLDING PALMA INVESTMENTS 2017 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Pg Gracia, 118
Código Postal 08008
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social HOLDING PALMA INVESTMENTS 2017 SL
CIF B16506933
Capital Social 10000.0 Euros
Fecha de Constitución 27/01/2017
Nombres Anteriores
- INVES EDMUND PARIS 2017 SL
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE HOLDING PALMA INVESTMENTS 2017 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HOLDING PALMA INVESTMENTS 2017 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Clar Barcelo Raimundo | Apoderado | 18/07/2017 | 17/02/2021 |
Pauline Madeleine Francoise Dadeau | Administrador Unico | 25/11/2019 | 17/02/2021 |
Pauline Madeleine Francoise Dadeau | Liquidador | 17/02/2021 | 17/02/2021 |
John Charles Jones | Apoderado Solidario | 21/08/2018 | 18/12/2019 |
Jones John Charles | Administrador Unico | 22/05/2017 | 25/11/2019 |
Franck Ullmann Hamon | Presidente | 31/07/2018 | 26/08/2019 |
Franck Ullmann Hamon | Consejero | 31/07/2018 | 26/08/2019 |
Franck Ullmann Hamon | Consejero Delegado | 31/07/2018 | 26/08/2019 |
Franck Ullmann Hamon | REPR.143 RRM | 31/07/2018 | 26/08/2019 |
John Charles Jones | Consejero | 31/07/2018 | 26/08/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE HOLDING PALMA INVESTMENTS 2017 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46518 , F 61, S 8, H B 522622, I/A 13 (17/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-39-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46518 , F 61, S 8, H B 522622, I/A 13 (17/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-39-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46518 , F 61, S 8, H B 522622, I/A 13 (17/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-39-08
- DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD, SOCIO UNICO: VERDOSO INVESTMENTS S.A
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46518 , F 61, S 8, H B 522622, I/A 12 (17/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-39-08
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 7.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 10.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 233,33 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46518 , F 60, S 8, H B 522622, I/A 11 (14/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-208-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46518 , F 60, S 8, H B 522622, I/A 10 (18/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-246-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46518 , F 60, S 8, H B 522622, I/A 9 (25/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-232-08
Consejero Delegado
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46518 , F 59, S 8, H B 522622, I/A 8 (26/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-168-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46518 , F 59, S 8, H B 522622, I/A 7 (21/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-166-08
- PS DE GRACIA Num.118 P.PR (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46518 , F 58, S 8, H B 522622, I/A 6 (31/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-152-08