HOLDING CERVECERO DAMM SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Rossello, 515
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social HOLDING CERVECERO DAMM SL
CIF B65325953
Capital Social 2.1905E7 Euros
Actividad Actividades de las sociedades holding
Fecha de Constitución 23/04/2010
Órgano Administración Administradores solidarios
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE HOLDING CERVECERO DAMM SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HOLDING CERVECERO DAMM SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alemany Gas Jaume | Apoderado | 01/08/2012 | 21/09/2021 |
COMPAÑIA DE EXPLOTACIONES ENERGETICAS SL | Administrador Solidario | 28/05/2010 | 21/09/2021 |
Costa Garcia Ignacio | REPR.143 RRM | 05/08/2015 | 21/09/2021 |
DAMM ATLANTICA SL | Administrador Solidario | 28/05/2010 | 21/09/2021 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 23/07/2014 | 21/09/2021 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 13/11/2020 | 21/09/2021 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 19/07/2017 | 21/09/2021 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 30/07/2019 | 21/09/2021 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 19/07/2018 | 21/09/2021 |
Guarch Lopez Angel | Apoderado | 01/08/2012 | 21/09/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE HOLDING CERVECERO DAMM SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44939 , F 192, S 8, H B 395949, I/A 17 (21/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-190-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44939 , F 192, S 8, H B 395949, I/A 16 (13/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-225-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44939 , F 192, S 8, H B 395949, I/A 15 (30/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-149-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44939 , F 192, S 8, H B 395949, I/A 14 (19/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-144-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44939 , F 191, S 8, H B 395949, I/A 13 (19/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-143-08
Administrador Solidario
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44939 , F 191, S 8, H B 395949, I/A 12 (24/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-102-08
Administrador Solidario
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44939 , F 191, S 8, H B 395949, I/A 12 (24/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-102-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44939 , F 191, S 8, H B 395949, I/A 11 (09/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-34-08
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44939 , F 191, S 8, H B 395949, I/A 10 (21/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-186-08
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44939 , F 191, S 8, H B 395949, I/A 10 (21/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-186-08