HOLCIM MORTEROS SA - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 95
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social HOLCIM MORTEROS SA
CIF A79449898
Capital Social 5795748.0 Euros
Actividad Fabricación de mortero
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Regife Longedo Jose Francisco
Auditor ERNST & YOUNG SL
VINCULACIONES DE HOLCIM MORTEROS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HOLCIM MORTEROS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Abellan Rodenas Jose Miguel | Apoderado | 23/10/2012 | 27/01/2014 |
Agosto Martinez Daniel | Apoderado Solidario | 16/05/2012 | 27/01/2014 |
Agosto Martinez Daniel | Apoderado Solidario | 23/10/2012 | 27/01/2014 |
Aguado Abril Maria Jose | Consejero | 01/10/2013 | 27/01/2014 |
Aguado Abril Maria Jose | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/10/2012 | 27/01/2014 |
Aguado Abril Maria Jose | Apoderado Mancomunado | 23/10/2012 | 27/01/2014 |
Aguado Abril Maria Jose | Apoderado Mancomunado | 29/11/2010 | 27/01/2014 |
Amoros Gonzalez Juan | Apoderado Solidario | 11/05/2012 | 27/01/2014 |
Amoros Gonzalez Juan | Apoderado | 23/10/2012 | 27/01/2014 |
Andrada Mulet Francisco Javier | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/10/2012 | 27/01/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE HOLCIM MORTEROS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30006 , F 103, S 8, H M 8863, I/A 40 (27/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-22-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30006 , F 103, S 8, H M 8863, I/A 40 (27/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-22-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3692 , F 215, S 8, H M 8863, I/A 18 M (01/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-202-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30006 , F 103, S 8, H M 8863, I/A 39 (01/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-193-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30006 , F 103, S 8, H M 8863, I/A 39 (01/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-193-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30006 , F 103, S 8, H M 8863, I/A 39 (01/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-193-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30006 , F 103, S 8, H M 8863, I/A 39 (01/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-193-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30006 , F 102, S 8, H M 8863, I/A 38 (03/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-67-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30006 , F 102, S 8, H M 8863, I/A 38 (03/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-67-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30006 , F 102, S 8, H M 8863, I/A 38 (03/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-67-28