HOLCIM LOGISTICA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 95
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social HOLCIM LOGISTICA SL
CIF B04281465
Capital Social 389004.0 Euros
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Regife Longedo Jose Francisco
Auditor ERNST & YOUNG SL
VINCULACIONES DE HOLCIM LOGISTICA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HOLCIM LOGISTICA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aguado Abril Maria Jose | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/11/2012 | 27/01/2014 |
Aguado Abril Maria Jose | Consejero | 01/10/2013 | 27/01/2014 |
Aguado Abril Maria Jose | Apoderado Mancomunado | 24/01/2011 | 27/01/2014 |
Barba Peña Aurora | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/11/2012 | 27/01/2014 |
Barba Peña Aurora | Apoderado | 18/02/2013 | 27/01/2014 |
Barriopedro Herrera Ignacio | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/11/2012 | 27/01/2014 |
Campon Tovar Antonio | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/03/2011 | 27/01/2014 |
De La Cuesta Diz Maria Pia | Apoderado Solidario | 19/10/2011 | 27/01/2014 |
Del Rio De La Obra Jose Ignacio | Apoderado | 22/12/2010 | 27/01/2014 |
Del Rio De La Obra Jose Ignacio | Apoderado Mancomunado | 10/04/2012 | 27/01/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE HOLCIM LOGISTICA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30302 , F 177, S 8, H M 545435, I/A 6 (27/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-22-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30302 , F 177, S 8, H M 545435, I/A 6 (27/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-22-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30302 , F 177, S 8, H M 545435, I/A 5 (01/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-193-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30302 , F 177, S 8, H M 545435, I/A 5 (01/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-193-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30302 , F 177, S 8, H M 545435, I/A 5 (01/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-193-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30302 , F 177, S 8, H M 545435, I/A 5 (01/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-193-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30302 , F 176, S 8, H M 545435, I/A 4 (25/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-123-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30302 , F 176, S 8, H M 545435, I/A 4 (25/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-123-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30302 , F 175, S 8, H M 545435, I/A 3 (18/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-39-28
- PASEO DE LA CASTELLANA 95 13 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30302 , F 149, S 8, H M 545435, I/A 2 (18/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-18-28