HOAITZE SL - EXTINGUIDA
Dirección social . Fermin Calbeton Kalea, 9
Código Postal 20600
Municipio Eibar
Provincia Gipuzkoa
Razón Social HOAITZE SL
CIF B75019380
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Fecha de Constitución 12/02/2010
Órgano Administración Administrador único
Propietario Fernandez Marcianes Nerea
VINCULACIONES DE HOAITZE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HOAITZE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernandez Marcianes Nerea | Socio Unico | 20/03/2014 | 23/10/2019 |
Fernandez Marcianes Nerea | Administrador Unico | 20/03/2014 | 23/10/2019 |
Fernandez Marcianes Nerea | Liquidador | 23/10/2019 | 23/10/2019 |
Fernandez Marcianes Nerea | Socio único | 23/10/2019 | |
Fernandez Marcianes Nerea | Administrador Solidario | 19/01/2012 | 20/03/2014 |
Rodriguez Pazo Nerea | Administrador Solidario | 19/01/2012 | 20/03/2014 |
Bolinaga Ascasibar Aitor Maria | Administrador Solidario | 15/03/2010 | 19/01/2012 |
Gullon Salamanca Maria Carmen | Administrador Solidario | 15/03/2010 | 19/01/2012 |
ACTOS BORME DE HOAITZE SL
- Depósito de libros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2464 , F 160, S 8, H SS 32338, I/A 4 (23/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-216-20
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2464 , F 160, S 8, H SS 32338, I/A 4 (23/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-216-20
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2464 , F 160, S 8, H SS 32338, I/A 4 (23/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-216-20
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2464 , F 160, S 8, H SS 32338, I/A 4 (23/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-216-20
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2464 , F 160, S 8, H SS 32338, I/A 4 (23/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-216-20
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2464 , F 159, S 8, H SS 32338, I/A 3 (20/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-62-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2464 , F 159, S 8, H SS 32338, I/A 3 (20/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-62-20
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2464 , F 159, S 8, H SS 32338, I/A 3 (20/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-62-20
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2464 , F 159, S 8, H SS 32338, I/A 3 (20/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-62-20
- C/ FERMIN CALBETON, 9-11, BAJO (EIBAR)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2464 , F 159, S 8, H SS 32338, I/A 2 (19/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-20-20