HNOS MOLINA SANCHEZ-LOS ANGUIJES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Nueva, 23
Código Postal 02002
Municipio Albacete
Provincia Albacete
Razón Social HNOS MOLINA SANCHEZ-LOS ANGUIJES SL
CIF B02516102
Capital Social 3040.0 Euros
Actividad Producción agrícola combinada con la producción ganadera
Fecha de Constitución 09/05/2011
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE HNOS MOLINA SANCHEZ-LOS ANGUIJES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HNOS MOLINA SANCHEZ-LOS ANGUIJES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Molina Sanchez Jose | Apoderado | 13/03/2013 | 07/06/2017 |
Serna Palacios Maria Isabel | Administrador Unico | 13/05/2011 | 07/06/2017 |
Serna Palacios Maria Isabel | Liquidador | 07/06/2017 | 07/06/2017 |
ACTOS BORME DE HNOS MOLINA SANCHEZ-LOS ANGUIJES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 984, L 748, F 27, S 8, H AB 22041, I/A 4 (07/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-111-02
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 984, L 748, F 27, S 8, H AB 22041, I/A 4 (07/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-111-02
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 984, L 748, F 27, S 8, H AB 22041, I/A 4 (07/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-111-02
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 984, L 748, F 27, S 8, H AB 22041, I/A 4 (07/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-111-02
- Otras modificaciones estatutarias: ARTICULO 9º.- ADMINISTRACION.- 4.- Retribución: El cargo de Administrador será retribuido. Dicha remuneración consistirá en una asignación fija anual en dinero, que será determinada cada año por la Junta General de socios de la sociedad para el ejercicio en el curso del cual se adopta, en función
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 906, L 670, F 215, S 8, H AB 22041, I/A 3 (15/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-56-02
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 906, L 670, F 215, S 8, H AB 22041, I/A 2 (13/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-55-02
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 906, L 670, F 213, S 8, H AB 22041, I/A 1 (13/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-98-02
Dirección:C/ NUEVA 23 - PEDANIA DE LOS ANGUIJES (ALBACETE)
Comienzo de operaciones:09/05/11
Capital:3.040,00 Euros
Objeto social:La explotación directa, en arrendamiento o aparcería de toda clase de fincas rústicas, propias o ajenas, susceptibles de cualquier aprovechamiento, ya sean agrícolas, forestales, cinegéticos o ganaderos, conforme a las disposiciones legales vigentes, la venta y comercialización de sus productos; así
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 906, L 670, F 213, S 8, H AB 22041, I/A 1 (13/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-98-02