HMH INMUEBLES GESINM SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Comte D'Altea, 2
Código Postal 46005
Municipio València
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social HMH INMUEBLES GESINM SL
CIF B97447692
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 09/06/2004
Órgano Administración Administradores solidarios
Auditor GRANT THORNTON SLP
VINCULACIONES DE HMH INMUEBLES GESINM SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HMH INMUEBLES GESINM SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRANT THORNTON SLP | Auditor | 09/03/2017 | 23/12/2019 |
Martinez Hoz Fernando Francisco | Liquidador Solidario | 03/07/2017 | 23/12/2019 |
Martinez Hoz Maria Carmen | Liquidador Solidario | 03/07/2017 | 23/12/2019 |
Martinez Hoz Fernando Francisco | Administrador Solidario | 20/12/2013 | 03/07/2017 |
Martinez Hoz Maria Del Carmen | Administrador Solidario | 20/12/2013 | 03/07/2017 |
Martinez Hoz Fernando Francisco | Secretario | 20/12/2013 | |
Martinez Hoz Fernando Francisco | Consejero Delegado | 20/12/2013 | |
Martinez Hoz Fernando Francisco | Consejero | 20/12/2013 | |
Martinez Hoz Juan Carlos | Presidente | 20/12/2013 | |
Martinez Hoz Juan Carlos | Consejero | 20/12/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE HMH INMUEBLES GESINM SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7942, L 5237, F 88, S 8, H V 99915, I/A 8 (23/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-249-46
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7942, L 5237, F 88, S 8, H V 99915, I/A 8 (23/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-249-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7942, L 5237, F 87, S 8, H V 99915, I/A 7 (03/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-129-46
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Liquidadores Solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7942, L 5237, F 87, S 8, H V 99915, I/A 7 (03/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-129-46
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7942, L 5237, F 87, S 8, H V 99915, I/A 7 (03/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-129-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7942, L 5237, F 87, S 8, H V 99915, I/A 7 (03/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-129-46
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7942, L 5237, F 87, S 8, H V 99915, I/A 6 (09/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-53-46
- C/ CONDE ALTEA 2 4 14 (VALENCIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7942, L 5237, F 87, S 8, H V 99915, I/A 5 (03/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-29-46
- C/ CRONISTA CARRERES 9 2 J (VALENCIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7942, L 5237, F 87, S 8, H V 99915, I/A 4 (20/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-248-46
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7942, L 5237, F 87, S 8, H V 99915, I/A 4 (20/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-248-46