HJEJLEN INVEST SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ SANTA ROSA Bl.10 14 A - URBANIZACION SIERRA MI
Código Postal 29640
Municipio Fuengirola
Provincia Málaga
Razón Social HJEJLEN INVEST SL
CIF B93046332
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 02/02/2010
Órgano Administración Administrador único
Propietario Nilsson Jan Niels Werum
VINCULACIONES DE HJEJLEN INVEST SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HJEJLEN INVEST SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Nilsson Jan Niels Werum | Socio único | 19/07/2012 | |
Nilsson Jan Niels Werum | Liquidador | 19/07/2012 | 19/07/2012 |
Nilsson Jan Niels Werum | Socio Unico | 24/02/2010 | 19/07/2012 |
Nilsson Jan Niels Werum | Administrador Unico | 24/02/2010 | 19/07/2012 |
ACTOS BORME DE HJEJLEN INVEST SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4734, L 3642, F 75, S 8, H MA104378, I/A 2 (19/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-145-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4734, L 3642, F 75, S 8, H MA104378, I/A 2 (19/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-145-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4734, L 3642, F 75, S 8, H MA104378, I/A 2 (19/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-145-29
Administrador Unico
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4734, L 3642, F 75, S 8, H MA104378, I/A 2 (19/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-145-29
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2011)
CVE: BORME-B-2011-118-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4734, L 3642, F 73, S 8, H MA104378, I/A 1 (24/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-45-29
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4734, L 3642, F 73, S 8, H MA104378, I/A 1 (24/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-45-29
Dirección:C/ SANTA ROSA Bl.10 14 A - URBANIZACION SIERRA MI (FUENGIROLA)
Comienzo de operaciones:02/02/10
Capital:3.006,00 Euros
Objeto social:La compra, venta, construcción, promoción, alquiler, gestión de toda clasede fincas rústicas o urbanas, administración, intermediación, y todo lo relacionado con la Promoción Inmobiliaria.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4734, L 3642, F 73, S 8, H MA104378, I/A 1 (24/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-45-29