HIVIEISTAL SL - EXTINGUIDA
Municipio Fuengirola
Provincia Málaga
Razón Social HIVIEISTAL SL
CIF B92322627
Actividad Promoción inmobiliaria
VINCULACIONES DE HIVIEISTAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HIVIEISTAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Kaiser Dorothy Pauline Titti | Apoderado | 17/12/2015 | 13/09/2024 |
Moguer Bernal Maria Jose | Liquidador | 13/09/2024 | 13/09/2024 |
Svensson Ulf | Administrador Unico | 13/09/2024 | |
Helgensson Irene Elizabeth | Apoderado Solidario | 29/05/2012 | 17/12/2015 |
Kaiser Dorothy Pauline Titti | Apoderado Solidario | 29/05/2012 | 17/12/2015 |
ACTOS BORME DE HIVIEISTAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA 54414, I/A 7 (13/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-181-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA 54414, I/A 7 (13/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-181-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA 54414, I/A 7 (13/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-181-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA 54414, I/A 7 (13/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-181-29
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2986, L 1899, F 59, S 8, H MA 54414, I/A 6 (17/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-246-29
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2986, L 1899, F 59, S 8, H MA 54414, I/A 5 (17/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-246-29
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2986, L 1899, F 58, S 8, H MA 54414, I/A 4 (29/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-109-29
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-215-29
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-215-29