HITZA GEST SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Juan Arana, 3
Código Postal 20302
Municipio Irun
Provincia Gipuzkoa
Razón Social HITZA GEST SL
CIF B20932729
Actividad Agentes de la propiedad inmobiliaria
Fecha de Constitución 18/01/2007
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE HITZA GEST SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HITZA GEST SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aberasturi Larrañaga Iñaki | Administrador Solidario | 08/07/2009 | 02/02/2016 |
Aberasturi Larrañaga Iñaki | Liquidador Solidario | 02/02/2016 | 02/02/2016 |
Marin Lombillo Iñigo | Administrador Solidario | 08/07/2009 | 02/02/2016 |
Marin Lombillo Iñigo | Liquidador Solidario | 02/02/2016 | 02/02/2016 |
Galindez Cortabarria Milagros | Administrador Unico | 08/07/2009 |
ACTOS BORME DE HITZA GEST SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2292 , F 132, S 8, H SS 28412, I/A 3 (02/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-30-20
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2292 , F 132, S 8, H SS 28412, I/A 3 (02/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-30-20
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2292 , F 132, S 8, H SS 28412, I/A 3 (02/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-30-20
Administrador Solidario
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2292 , F 132, S 8, H SS 28412, I/A 3 (02/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-30-20
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-191-20
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2010)
CVE: BORME-B-2010-32-20
- C/ C/ JUAN ARANA, Nº 3-BAJO (IRUN)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2292 , F 132, S 8, H SS 28412, I/A 2 (08/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-135-20
- Gestión y realización de obras y reformas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2292 , F 132, S 8, H SS 28412, I/A 2 (08/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-135-20
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2292 , F 132, S 8, H SS 28412, I/A 2 (08/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-135-20
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2292 , F 132, S 8, H SS 28412, I/A 2 (08/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-135-20